Mikael Brøgger Håkansson
Erhvervsaktiv siden: | 3. apr. 2002 (22 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | ApS ISERLOHN KOMPLEMENTAR (Direktør) |
Største overskud: | 156.236' DKK K/S LONDON SOUTHWARK BRIDGE (2016) |
Største underskud: | -10.113' DKK VEKTOR PULJEINVEST ApS (2018) |
Største egenkapital: | 128.498' DKK K/S LONDON SOUTHWARK BRIDGE (2016) |
Største gæld: | 390.515' DKK K/S LONDON SOUTHWARK BRIDGE (2016) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos LELLINGE BRUGSFORENING (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af MIB v/Mikael Brøgger Christensen (12 år 8 måneder) |
Seed: 2101461896
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2002 ved ApS ISERLOHN KOMPLEMENTAR i rollen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Mikael Brøgger Håkansson i 6 år 11 måneder, før stoppet den 2. april 2009.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et underskud på 2' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
VEKTOR PULJEINVEST ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
Brøgger Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (7)
-
Covivio Hamburg 3 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2022 -
Covivio Hamburg 2 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2022 -
Covivio Hamburg Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2022 -
Covivio Hamburg 4 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2022 -
Covivio Hamburg 1 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2022 -
COVIVIO DANSK L ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2022 -
Brøgger Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.07.2016
Bestyrelsesposter (1)
-
LELLINGE BRUGSFORENING
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.04.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (52)
-
COVIVIO DANSK HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.01.2024
Registreringsdato: 01.01.2024 -
COVIVIO BERLIN IV ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.01.2024
Registreringsdato: 01.01.2024 -
COVIVIO DANSK HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2022
Registreringsdato: 01.07.2022
Blå bog (fortsat)
Mikael har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Mikael Brøgger Håkansson er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Brøgger Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 11.450' DKK. Gennem holdingselskabet Brøgger Holding ApS har Mikael derfor også andele i VEKTOR PULJEINVEST ApS (10-14.99%).
Du kan se koncerndiagram for Mikael Brøgger Håkansson, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor K/S LONDON SOUTHWARK BRIDGE kunne fremvise et overskud på 156.236' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor VEKTOR PULJEINVEST ApS kunne fremvise et underskud på 10.113' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 152' DKK (K/S ISERLOHN).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.758' DKK (Brøgger Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 15.344' DKK (LELLINGE BRUGSFORENING).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 100' DKK (ApS ISERLOHN KOMPLEMENTAR).
En af de forbindelser som går igen i Mikael' netværk er Myriam Despas.