Annemette Birk Lund
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 2003 (20 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Lone Weigelt Nielsen (Ejer) |
Største overskud: | 9.931' DKK BIRK LUND HOLDING ApS (2020) |
Største underskud: | -886' DKK BIRK LUND HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 8.769' DKK BIRK LUND HOLDING ApS (2020) |
Største gæld: | 447' DKK BIRK LUND HOLDING ApS (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Bada IVS (Nu: Bada ApS) (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af BIRK LUND HOLDING ApS (15 år 1 måned) |
Seed: 1528425790
Det startede i 2003 ved Lone Weigelt Nielsen i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartnerne Søren Lund, Lone Weigelt Nielsen, Mads Nordahl Svendsen at Annemette Birk Lund stiftede Lone Weigelt Nielsen den dag i november 2003. Rollen som Ejer og Stifter bestred Annemette i 5 måneder, før stoppet den 1. april 2004.
Virksomheden opererede indenfor private husholdninger med ansat medhjælp. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 16. december 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BIRK LUND HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
TIMELOG A/S
Via BIRK LUND HOLDING ApS -
AutoPilot ApS
Via TIMELOG A/S -
CODECREATOR ApS
Via AutoPilot ApS -
Bada ApS
Via BIRK LUND HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
Bada ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.01.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Bada IVS (Nu: Bada ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 05.01.2020
Registreringsdato: 05.01.2020 -
BIRK LUND HOLDING ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.08.2009
Registreringsdato: 12.08.2009 -
BIRK LUND HOLDING ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 11.08.2009
Registreringsdato: 11.08.2009
Blå bog (fortsat)
Annemette har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 10 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
09.09.2018 - Stadig aktiv
Direktør
05.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
01.07.2007 - 11.08.2009
Ejer
12.08.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.04.2004 - 30.06.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.11.2003 - 01.04.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Annemette Birk Lund er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BIRK LUND HOLDING ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 7.199' DKK. Gennem holdingselskabet BIRK LUND HOLDING ApS har Annemette derfor også andele i TIMELOG A/S (10-14.99%) og Bada ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Annemette Birk Lund, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor BIRK LUND HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 9.931' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor BIRK LUND HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 886' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 850' DKK (BIRK LUND HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.199' DKK (BIRK LUND HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 15' DKK (Bada IVS (Nu: Bada ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Annemette' netværk er Søren Lund.