Regitze Marianne Hess
Erhvervsaktiv siden: | 17. nov. 2003 (20 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | R.M. Hess Arkitektur (Ejer) |
Største overskud: | 127.749' DKK FONDEN DIS - DANISH INSTITUTE FOR STUDY ABROAD (2023) |
Største underskud: | -44.037' DKK K/S Ved Stadsgraven 15 (2020) |
Største egenkapital: | 556.361' DKK FONDEN DIS - DANISH INSTITUTE FOR STUDY ABROAD (2023) |
Største gæld: | 897.844' DKK FONDEN DIS - DANISH INSTITUTE FOR STUDY ABROAD (2023) |
Flest årsværk: | 226 årsværk hos FONDEN DIS - DANISH INSTITUTE FOR STUDY ABROAD (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af R.M. Hess Arkitektur (16 år 6 måneder) |
Seed: 64290542
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2003 i R.M. Hess Arkitektur (tidligere R.M. Hess Arkitektur v/Regitze Marianne Hess) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Regitze Marianne Hess der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Regitze i 16 år 6 måneder, inden stoppet d. 26. maj 2020.
Virksomheden arbejdede indenfor arkitektvirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2020 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 26. maj 2020.
Bestyrelsesposter (1)
-
FONDEN DIS - DANISH INSTITUTE FOR STUDY ABROAD
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.10.2020
Tidslinje (11)
-
Oleg Property Holding 2 ApS (Nu: DIS Oliebladsgade Holding ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.12.2022
Registreringsdato: 16.12.2022 -
Oleg Property Holding 2 ApS (Nu: DIS Oliebladsgade Holding ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.08.2022
Registreringsdato: 29.08.2022 -
DIS Properties ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.07.2022
Registreringsdato: 27.07.2022
Blå bog (fortsat)
Regitze har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.08.2022 - 16.12.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.10.2020 - 27.07.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.10.2020 - 27.07.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.07.2021 - 30.06.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Regitze Marianne Hess har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i FONDEN DIS - DANISH INSTITUTE FOR STUDY ABROAD der præsenterede et overskud på 127.749' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i FONDEN DIS - DANISH INSTITUTE FOR STUDY ABROAD der præsenterede et underskud på 12.055' DKK.
Regitze har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 11 måneder fra 2020 til i dag hos FONDEN DIS - DANISH INSTITUTE FOR STUDY ABROAD.
En af de forbindelser som går igen i Regitze' netværk er Malene Torp.