Anders Pontoppidan Møller
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2004 (20 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Skattebøllegård v/Anders Møller (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Skattebøllegård v/Anders Møller (20 år 9 måneder) |
Seed: 95748667
Karrieren som leder startede i 2004 ved Skattebøllegård v/Anders Møller (tidligere Anders P.Møller) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Anders Pontoppidan Møller og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer og Stifter har Anders nu bestreddet i 20 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Skattebøllegård v/Anders Møller
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
Navnegård Sv. prod. I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2020
Registreringsdato: 31.12.2020 -
Navnegård Sv. prod. I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2008
Registreringsdato: 01.01.2008 -
Anders P.Møller (Nu: Skattebøllegård v/Anders Møller) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2004
Registreringsdato: 01.01.2004
Blå bog (fortsat)
Anders har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 9 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
26.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Stifter og Ejer
01.01.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2008 - 31.12.2020
Reel ejer
17.10.2017 - 31.12.2020
Ejerandel: 50%