Anders Rohr Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2004 (20 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Jesper Rohr Jørgensen I/S (Ejer) |
Største overskud: | 96.468' DKK RIBE BIOGAS A/S (2023) |
Største underskud: | -109' DKK Ribe Hostingcenter ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 101.333' DKK RIBE BIOGAS A/S (2023) |
Største gæld: | 105.219' DKK RIBE BIOGAS A/S (2019) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos RIBE BIOGAS A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af AR Jørgensen (14 år 7 måneder) |
Seed: 1604874487
Det hele startede i 2004 hos Jesper Rohr Jørgensen I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Jesper Rohr Jørgensen at Anders Rohr Jørgensen stiftede Jesper Rohr Jørgensen I/S den dag i januar 2004. Titlen som Ejer og Stifter bestred Anders i , før stoppet d. 1. januar 2004.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen anlægsgartnerier. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 1. januar 2004.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
AR Jørgensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Ribe Hostingcenter ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Ribe Hostingcenter ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.02.2021
Repræsentant (1)
-
Ribe Venstre
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 14.02.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
Ribe Venstre
Tilknyttet som repræsentantDato: 14.02.2024
Registreringsdato: 14.02.2024 -
RIBE BIOGAS A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2021
Registreringsdato: 31.12.2021 -
Ribe Hostingcenter ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 02.02.2021
Registreringsdato: 02.02.2021
Blå bog (fortsat)
Anders har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
14.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
02.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
10.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
04.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.03.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Ribe Hostingcenter ApS kunne fremvise et overskud på 15' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Ribe Hostingcenter ApS kunne fremvise et underskud på 109' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Benny Christian Nielsen.