Flemming Sylvang Videriksen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1990 (34 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | SYLVANG INTERACTIVE ApS (Direktør) |
Største overskud: | 2.911' DKK KARAMEL KOMPAGNIET A/S (2021) |
Største underskud: | -20.967' DKK DECIDACT ApS (Nu: DECIDEACT A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 21.110' DKK DECIDACT ApS (Nu: DECIDEACT A/S) (2020) |
Største gæld: | 16.985' DKK DECIDACT ApS (Nu: DECIDEACT A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos KARAMEL KOMPAGNIET A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Mastercoaching v/Flemming Videriksen (20 år 8 måneder) |
Seed: 1193772954
Karrieren som leder startede i 1990 hos SYLVANG INTERACTIVE ApS (tidligere ApS KBIL 38 NR. 1014) i rollen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Flemming Sylvang Videriksen i 10 år 10 måneder, før stoppet d. 9. november 2000.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor engroshandel med bøger, papir og papirvarer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2000 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 9. november 2000.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Mastercoaching v/Flemming Videriksen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
FSV 1966 HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
SYLVANG HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
KATLA SEED INVEST ApS
Via FSV 1966 HOLDING ApS -
DECIDEACT A/S
Via KATLA SEED INVEST ApS -
DECIDEACT SOLUTIONS ApS
Via DECIDEACT A/S -
OPG Consulting ApS
Via KATLA SEED INVEST ApS
Direktørposter (3)
-
DECIDEACT A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2014 -
FSV 1966 HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.01.2014 -
SYLVANG HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.12.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
DECIDEACT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.10.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (60)
-
FollowAct IVS (Nu: FollowAct ApS)
Fratrådt som direktørDato: 16.11.2022
Registreringsdato: 16.11.2022 -
EXTREME WINE IVS
Fratrådt som direktørDato: 06.04.2022
Registreringsdato: 06.04.2022 -
FollowAct IVS (Nu: FollowAct ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 11.02.2022
Registreringsdato: 11.02.2022
Blå bog (fortsat)
Flemming har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 31 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
25.01.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
01.09.2014 - 30.08.2018
Direktør
01.09.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.08.2018 - 22.06.2020
Bestyrelsesmedlem
31.08.2018 - 23.06.2020
Reel ejer
23.06.2020 - 27.10.2020
Reel ejer
28.10.2020 - 09.03.2022
Bestyrelsesmedlem
28.10.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
10.03.2022 - 17.03.2023
Ejerandel: 16,5% -
Direktør
01.09.2014 - 21.01.2022
Reel ejer
08.03.2017 - 16.11.2022
Direktør
11.02.2022 - 16.11.2022
Ejerandel: 42,75% -
Reel ejer
01.03.2014 - 06.04.2022
Direktør
27.07.2015 - 06.04.2022
Ejerandel: 100%
Flemming Sylvang Videriksen er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• SYLVANG HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 886' DKK.
• FSV 1966 HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 886' DKK.
I samme organisation finder man også holdingselskabet KATLA SEED INVEST ApS (41%), som ikke er personligt ejet.
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Flemming Sylvang Videriksen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor FSV 1966 HOLDING IVS (Nu: FSV 1966 HOLDING ApS) kunne fremvise et overskud på 1.827' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor DECIDACT ApS (Nu: DECIDEACT A/S) kunne fremvise et underskud på 20.967' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.118' DKK (KARAMEL KOMPAGNIET A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 19.443' DKK (DECIDACT ApS (Nu: DECIDEACT A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 12.651' DKK (DECIDACT ApS (Nu: DECIDEACT A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 17' DKK (OPG Consulting ApS).
En af de forbindelser som går igen i Flemming' netværk er Bjarni Snæbjörn Jonsson.