Allan Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1998 (25 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | K/S RYESGADE 27. ÅRHUS (Ejer) |
Største overskud: | 8.763' DKK K/S UDGÅRDSVEJ 2, SILKEBORG (2022) |
Største underskud: | -6.566' DKK TUZLATA PANORAMA VIEW A/S (Nu: TUZLATA PANORAMA VIEW ApS) (2014) |
Største egenkapital: | 52.928' DKK K/S UDGÅRDSVEJ 2, SILKEBORG (2023) |
Største gæld: | 67.627' DKK K/S IBI SELSKAB 1 (Nu: K/S LYNGBY HOVEDGADE 84) (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af K/S RYESGADE 27. ÅRHUS (24 år 9 måneder) |
Seed: 1239944637
Erhvervskarrieren startede i 1998 hos K/S RYESGADE 27. ÅRHUS i rollen som Ejer. Allan Rasmussen købte en del af virksomheden d. 1. oktober 1998 og havde dermed en ejerandel på 10-14.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Allan af: IP 062 ApS og Winnie Rasmussen. Titlen som Ejer bestred Allan i 24 år 9 måneder, før stoppet d. 6. juli 2023.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab for 2015 som viste et overskud på 7.773' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 6. juli 2023.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
AWR HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
UDGÅRDSVEJ 2, SILKEBORG ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
Elmehøj Ventures ApS
Via AWR HOLDING ApS -
Fulbourn Capital ApS
Via AWR HOLDING ApS -
Northhaven ApS
Via AWR HOLDING ApSNyt selskab -
K/S UDGÅRDSVEJ 2, SILKEBORG
Via UDGÅRDSVEJ 2, SILKEBORG ApS
Direktørposter (1)
-
AWR HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2005
Ejendomme (2)
Tidslinje (36)
-
Fulbourn Capital ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.03.2024
Registreringsdato: 22.03.2024 -
Fulbourn Capital ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.03.2024
Registreringsdato: 15.03.2024 -
K/S RYESGADE 27. ÅRHUS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 06.07.2023
Registreringsdato: 06.07.2023
Blå bog (fortsat)
Allan har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
24.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Ejer
22.12.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
22.12.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.01.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
15.03.2024 - 22.03.2024
Reel ejer
15.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 35%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor K/S UDGÅRDSVEJ 2, SILKEBORG kunne fremvise et overskud på 8.763' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor K/S UDGÅRDSVEJ 2, SILKEBORG kunne fremvise et underskud på 6.395' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 8.331' DKK (K/S UDGÅRDSVEJ 2, SILKEBORG).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 78' DKK (TUZLATA PANORAMA VIEW A/S (Nu: TUZLATA PANORAMA VIEW ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 52.928' DKK (K/S UDGÅRDSVEJ 2, SILKEBORG).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 79' DKK (TUZLATA PANORAMA VIEW A/S (Nu: TUZLATA PANORAMA VIEW ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Allan' netværk er Winnie Rasmussen.