Thomas Greve
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2011 (13 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | FYSIOTERAPIEN I CENTRUM ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 9.604' DKK FYSIOTERAPIEN I CENTRUM ApS (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 4.178' DKK AUTORISERET FYSIOTERAPEUT THOMAS GREVE HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 2.613' DKK FYSIOTERAPIEN I CENTRUM ApS (2014) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos FYSIOTERAPIEN I CENTRUM ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af AUTORISERET FYSIOTERAPEUT THOMAS GREVE HOLDING ApS (13 år 3 måneder) |
Seed: 1788911124
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2011 hos FYSIOTERAPIEN I CENTRUM ApS (tidligere AUTORISEREDE FYSIOTERAPEUTER STENHUGGERGÅRDEN ApS) som Reel ejer og Direktør. Denne rolle havde Thomas Greve i 9 år 9 måneder, inden stoppet den 31. marts 2021.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 9.604' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 3. oktober 2024.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Sportsfysioterapi v/Thomas Greve
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
AUTORISERET FYSIOTERAPEUT THOMAS GREVE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
FYSIOTERAPIEN I CENTRUM ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via AUTORISERET FYSIOTERAPEUT THOMAS GREVE HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
AUTORISERET FYSIOTERAPEUT THOMAS GREVE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2011
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
AUTORISEREDE FYSIOTERAPEUTER STENHUGGERGÅRDEN ApS (Nu: FYSIOTERAPIEN I CENTRUM ApS)
Fratrådt som direktørDato: 13.12.2023
Registreringsdato: 13.12.2023 -
Sportsfysioterapi v/Thomas Greve (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2023
Registreringsdato: 01.07.2023 -
AUTORISERET FYSIOTERAPEUT THOMAS GREVE HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2011
Registreringsdato: 01.07.2011
Blå bog (fortsat)
Thomas har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 3 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
01.07.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
01.07.2011 - 13.12.2023
Reel ejer
01.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Thomas Greve er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn AUTORISERET FYSIOTERAPEUT THOMAS GREVE HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 4.178' DKK. Igennem sit holdingselskab AUTORISERET FYSIOTERAPEUT THOMAS GREVE HOLDING ApS har Thomas dermed også ejerandele i FYSIOTERAPIEN I CENTRUM ApS (50-66.65%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Thomas Greve, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor FYSIOTERAPIEN I CENTRUM ApS fremviste et overskud på 9.604' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 9.604' DKK (FYSIOTERAPIEN I CENTRUM ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.178' DKK (AUTORISERET FYSIOTERAPEUT THOMAS GREVE HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.164' DKK (FYSIOTERAPIEN I CENTRUM ApS).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Lars-peter Jensen.