Erik Schultz
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2003 (21 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Avlscenter Eskegård I/S v/Jørgen og Erik Schultz (Ejer) |
Største overskud: | 18.392' DKK Avlscenter Eskegaard A/S (2022) |
Største underskud: | -12.192' DKK PIG BREEDING INVEST ApS (2018) |
Største egenkapital: | 79.119' DKK Avlscenter Eskegaard A/S (2023) |
Største gæld: | 268.370' DKK Avlscenter Eskegaard A/S (2022) |
Flest årsværk: | 37 årsværk hos Avlscenter Eskegaard A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Avlscenter Eskegård I/S v/Jørgen og Erik Schultz (12 år 11 måneder) |
Seed: 2065591231
Karrieren som leder startede i 2003 i Avlscenter Eskegård I/S v/Jørgen og Erik Schultz (tidligere Avlscenter Eskegård I/S v/Jørgen og Bjarne Schultz) i rollen som Ejer. Erik Schultz købte en del af virksomheden d. 1. juli 2003 og havde dermed en ejerandel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Erik af: Bjarne Schultz og Jørgen Schultz. Hvervet som Ejer bestred Erik i 12 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 30. juni 2016.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen avl af smågrise. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. juni 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ES ESKEGAARD HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
PIG BREEDING INVEST ApS
Via ES ESKEGAARD HOLDING ApS -
Eskegaard Holding ApS
Via ES ESKEGAARD HOLDING ApS -
Avlscenter Eskegaard A/S
Via Eskegaard Holding ApS
Direktørposter (1)
-
ES ESKEGAARD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.07.2014
Bestyrelsesposter (2)
-
Avlscenter Eskegaard A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.08.2016 -
PIG BREEDING INVEST ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.07.2014
Tidslinje (14)
-
Eskegaard Holding ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 12.12.2017
Registreringsdato: 12.12.2017 -
NewCo Eskegaard ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 12.12.2017
Registreringsdato: 12.12.2017 -
NewCo Eskegaard ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.12.2017
Registreringsdato: 12.12.2017
Blå bog (fortsat)
Erik har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
30.07.2014 - Stadig aktiv
Ejer
11.08.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via ES ESKEGAARD HOLDING ApS -
Stifter, Direktør og Reel ejer
08.07.2014 - Stadig aktiv
Ejer
14.07.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
05.07.2017 - 07.07.2022
Reel ejer
08.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
29.06.2016 - 09.08.2016
Ejer
29.06.2016 - 05.07.2017
Bestyrelsesmedlem
10.08.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
29.06.2017 - 08.12.2021
Reel ejer
09.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Stifter og Ejer
12.12.2017 - 12.12.2017
Ejerandel: 50%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor Avlscenter Eskegaard A/S kunne fremvise et overskud på 6.923' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor ES ESKEGAARD HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 2.192' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.476' DKK (Avlscenter Eskegaard A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 43' DKK (PIG BREEDING INVEST ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 79.119' DKK (Avlscenter Eskegaard A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.097' DKK (PIG BREEDING INVEST ApS).
En af de forbindelser som går igen i Erik' netværk er Jørgen Schultz.