Tobias Egede Feldt
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1985 (38 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | MBO INTERNATIONAL A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 401' DKK SFE INTERNATIONAL ApS (2018) |
Største underskud: | -640' DKK SFE INTERNATIONAL ApS (2015) |
Største egenkapital: | 397' DKK Dansk Regnvandsstyring V Tobias Feldt ApS (Nu: SFEi consulting V Tobias Feldt ApS) (2022) |
Største gæld: | 1.155' DKK Dansk Regnvandsstyring V Tobias Feldt ApS (Nu: SFEi consulting V Tobias Feldt ApS) (2015) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos SFE INTERNATIONAL ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af MBO INTERNATIONAL A/S (18 år 1 måned) |
Seed: 130181109
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 1985 hos MBO INTERNATIONAL A/S (tidligere NIELS FELDT CONSULTING A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Tobias Egede Feldt i 18 år 1 måned, inden stoppet den 17. december 2003.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 7. april 2010.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
SFE Consulting
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
SFE INTERNATIONAL ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 100% -
TOBIAS FELDT HOLDING ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SFEi consulting V Tobias Feldt ApS UNDER KONKURS
Via TOBIAS FELDT HOLDING ApS
Tidslinje (17)
-
Dansk Regnvandsstyring V Tobias Feldt ApS (Nu: SFEi consulting V Tobias Feldt ApS)
Fratrådt som direktørDato: 21.08.2024
Registreringsdato: 21.08.2024 -
TOBIAS FELDT HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.08.2024
Registreringsdato: 19.08.2024 -
SFE Consulting (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 03.07.2024
Registreringsdato: 03.07.2024
Blå bog (fortsat)
Tobias har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 32 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
03.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
18.06.2015 - 21.08.2024
Reel ejer
18.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
30.06.2010 - 10.12.2017
Ejer
30.06.2010 - Stadig aktiv
Direktør
07.03.2018 - 19.08.2024
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
11.06.2010 - 27.06.2024
Ejer
16.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
10.03.2017 - 10.10.2018
Direktør
19.09.2018 - 10.10.2018
Ejerandel: 10%
Tobias Egede Feldt er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TOBIAS FELDT HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022 kunne fremvise en egenkapital på -95' DKK. Gennem sit holdingselskab TOBIAS FELDT HOLDING ApS har Tobias dermed også andele i SFEi consulting V Tobias Feldt ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Tobias Egede Feldt, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor SFE INTERNATIONAL ApS landede et overskud på 401' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor SFE INTERNATIONAL ApS landede et underskud på 640' DKK.