Preben Randbæk
Erhvervsaktiv siden: | 2. feb. 1989 (35 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | JYSK REGNSKABSLAGER ApS (Revisor) |
Største overskud: | 31.435' DKK Benova Holding ApS (Nu: Benova Holding A/S) (2019-20) |
Største underskud: | -3.519' DKK Minos 1 ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 141.745' DKK Benova Holding ApS (Nu: Benova Holding A/S) (2019-20) |
Største gæld: | 129.060' DKK IJ EJENDOMME AALBORG A/S (2022) |
Flest årsværk: | 75 årsværk hos PALLISGAARD A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af I/S Østre Gjesingvej 23, Esbjerg (22 år 6 måneder) |
Seed: 1599088197
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 1989 ved JYSK REGNSKABSLAGER ApS (tidligere VGH NR. 592 ApS) som Revisor. Denne rolle havde Preben Randbæk i 6 år 11 måneder, før fratrædelsen den 9. januar 1996.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1996 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 9. januar 1996.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
I/S Østre Gjesingvej 23, Esbjerg
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
I/S Store Torv, Rønne v/Brian S Larsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
RANDBÆK HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
Ductu
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
CMT Nørresundby A/S
Via RANDBÆK HOLDING ApS -
C.M. TRANSPORT A/S
Via CMT Nørresundby A/S -
Grønningen Strib A/S
Via RANDBÆK HOLDING ApS -
Markedsgade Hjørring A/S
Via RANDBÆK HOLDING ApS -
deKARL ApS
Via RANDBÆK HOLDING ApS -
Circular IT A/S
Via RANDBÆK HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
RANDBÆK HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.10.2010 -
CMT Nørresundby A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.01.2016
Bestyrelsesposter (27)
-
LARSEN & SØRENSEN HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 27.05.2015 -
Egonsminde Invest A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.06.2020 -
Sparekassen Danmark
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.04.2024 -
ROYAL FISH DENMARK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.02.2021 -
C.M. TRANSPORT A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.01.2016 -
NORDJYSK TRANSPORT SERVICE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.06.2015 -
JENS BUUS A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 13.06.2018 -
HJALLERUP TRÆ OG SPÆRFABRIK A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 27.05.2015 -
IJ Invest, Aalborg A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 06.11.2015 -
NORDJYSK LOGISTIK ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.06.2015 -
PALLISGAARD A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 06.11.2015 -
SAFE GREEN LOGISTICS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.01.2016 -
IJ EJENDOMME AALBORG A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.06.2016 -
AM Ejendomme A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.04.2016 -
E. Service A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.02.2021 -
CMT Nørresundby A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.01.2016 -
Grønningen Strib A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.11.2022 -
NAU A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 19.06.2018 -
Auto Nord, Vodskov A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.10.2018 -
Komplet Administration ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 23.05.2019 -
Markedsgade Hjørring A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.06.2021 -
Egeparken 8, Aalborg A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.01.2022 -
Frydenhøj ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.11.2021 -
FH Logistik A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.01.2021 -
Circular IT A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.08.2021 -
JC Logistik A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.08.2023 -
Safe Green Logistics Denmark A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.05.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (75)
-
Safe Green Logistics Denmark A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.05.2024
Registreringsdato: 28.05.2024 -
Sparekassen Danmark (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.04.2024
Registreringsdato: 02.04.2024 -
Sparekassen Danmark af 1871 (Nu: Sparekassen Danmark)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.04.2024
Registreringsdato: 01.04.2024
Blå bog (fortsat)
Preben har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 35 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
28.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
28.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Bestyrelsesmedlem
03.11.2022 - Stadig aktiv
Ejer
01.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via RANDBÆK HOLDING ApS -
Bestyrelsesmedlem
03.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Preben Randbæk ejer desuden også holdingselskabet CMT Nørresundby A/S (ejer lige nu 33,33%). Gennem holdingselskabet CMT Nørresundby A/S ejes der også andele i C.M. TRANSPORT A/S (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Preben Randbæk, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Preben Randbæk har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019-20 som bestyrelsesmedlem ved Benova Holding ApS (Nu: Benova Holding A/S) der præsenterede et overskud på 31.435' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem ved Minos 1 ApS der præsenterede et underskud på 3.519' DKK.
Preben har i alt siddet i bestyrelsen hos 40 forskellige selskaber (heraf 19 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 27 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 3 måneder fra 2015 til i dag hos LARSEN & SØRENSEN HOLDING A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 6.974' DKK (Markedsgade Hjørring A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 3.519' DKK (Minos 1 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 125.761' DKK (Egonsminde Invest & Management A/S (Nu: Egonsminde Invest A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -56' DKK (Bartelsgaard ApS).
En af de forbindelser som går igen i Preben' netværk er Heine Blach Jensen.