Robert Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 26. nov. 1982 (41 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | LOMOCO INVEST AALBORG A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 333.758' DKK PROJEKTSELSKABET AF 1.10.1996 I/S (Nu: FIELD'S COPENHAGEN I/S) (2015) |
Største underskud: | -373.700' DKK Agat Ejendomme A/S (2017-18) |
Største egenkapital: | 2.951.669' DKK PROJEKTSELSKABET AF 1.10.1996 I/S (Nu: FIELD'S COPENHAGEN I/S) (2017) |
Største gæld: | 2.500.954' DKK PROJEKTSELSKABET AF 1.10.1996 I/S (Nu: FIELD'S COPENHAGEN I/S) (2015) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos Agat Management A/S (2020-21) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KOMMANDITAKTIESELSKABET ØSTRE HAVN (22 år 5 måneder) |
Seed: 1010239345
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 1982 i LOMOCO INVEST AALBORG A/S som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Robert Andersen i 12 år, inden stoppet d. 5. december 1994.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen anden udlejning af boliger. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 1.271' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
I/S Østre Gjesingvej 23, Esbjerg
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
I/S Store Torv, Rønne v/Brian S Larsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Jacoline ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Palma Ejendomme ApS
Via Jacoline ApS
Direktørposter (7)
-
Sporbyen Komplementarselskab ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.04.2018 -
Jacoline ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.07.2018 -
Palma Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.10.2012 -
KOMMANDITAKTIESELSKABET ØSTRE HAVN
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.05.2022 -
BROEN Shopping A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.10.2011 -
Komplementarselskabet Agat Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.07.2021 -
Agat Ejendomme A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.07.2019
Bestyrelsesposter (15)
-
SC Administration A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.06.2021 -
PROJEKTSELSKABET KØGE CENTRUM P/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.08.2019 -
Agat Management A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.08.2019 -
Palma Ejendomme ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.10.2012 -
DRIFTSSELSKABET FREDERIKSSUND ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.08.2019 -
Agat Ejendomme #1 P/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.08.2019 -
SporbyenScandia 3 P/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 12.07.2019 -
KOMMANDITAKTIESELSKABET ØSTRE HAVN
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.04.2002 -
BROEN Shopping A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.07.2019 -
SporbyenScandia Byggefelt ÆØÅ P/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 18.09.2020 -
KOMMANDITAKTIESELSKABET FREDERIKSSUND SHOPPINGCENTER
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.08.2019 -
SporbyenScandia P/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 12.07.2019 -
Agat Development A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.08.2019 -
ØSTRE HAVN AALBORG ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.04.2002 -
Agat Ejendomme A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.11.2023
Tidslinje (575)
-
Agat Ejendomme A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.11.2023
Registreringsdato: 10.11.2023 -
RINGSTED OUTLET CENTER P/S
Fratrådt som direktørDato: 31.01.2023
Registreringsdato: 31.01.2023 -
SPV RINGSTED ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.01.2023
Registreringsdato: 31.01.2023
Blå bog (fortsat)
Robert har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 36 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
25.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
18.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
02.07.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
09.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
24.10.2012 - Stadig aktiv
Reel ejer
02.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33%
Robert Andersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Jacoline ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.901' DKK. Igennem sit holdingselskab Jacoline ApS har Robert dermed også ejerandele i Palma Ejendomme ApS (33.34-49.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Robert Andersen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Robert Andersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem i KOMMANDITAKTIESELSKABET DANLINK-UDVIKLING der præsenterede et overskud på 99.620' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017-18 som bestyrelsesmedlem i Agat Management A/S der præsenterede et underskud på 358.243' DKK.
Robert har i alt siddet i bestyrelsen hos 184 forskellige selskaber (heraf 49 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 15 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 22 år 5 måneder fra 2002 til i dag hos ØSTRE HAVN AALBORG ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 46.233' DKK (PROJEKTSELSKABET KØGE CENTRUM P/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 81.962' DKK (BROEN Shopping A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 332.300' DKK (Agat Ejendomme A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -27.125' DKK (Citycon Straedet Pedestrian Street ApS).
En af de forbindelser som går igen i Robert' netværk er Kurt Eduard Daell.