Peter Seeberg Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2003 (21 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANSK REVISION I/S (Ejer) |
Største overskud: | 908' DKK Komplementarselskabet af 24/2 2017 ApS (2021) |
Største underskud: | -2.165' DKK J.C. NØRGAARD / DANSK REVISION RANDERS, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (Nu: 18. juni 2024 P/S) (2023) |
Største egenkapital: | 7.000' DKK J.C. NØRGAARD / DANSK REVISION RANDERS, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (Nu: 18. juni 2024 P/S) (2022) |
Største gæld: | 103.579' DKK J.C. NØRGAARD / DANSK REVISION RANDERS, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (Nu: 18. juni 2024 P/S) (2014) |
Flest årsværk: | 106 årsværk hos J.C. NØRGAARD / DANSK REVISION RANDERS, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (Nu: 18. juni 2024 P/S) (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af SEEBERG HOLDING ApS (16 år 9 måneder) |
Seed: 1122852070
Erhvervskarrieren startede i 2003 hos DANSK REVISION I/S i rollen som Ejer. Peter Seeberg Nielsen købte en del af virksomheden d. 1. januar 2003 og havde dermed en ejerandel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Peter af: DANSK REVISION FREDERIKSVÆRK ApS, DANSK REVISION HILLERØD REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB, DANSK REVISION ODENSE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB og 17 andre personer. Titlen som Ejer bestred Peter i 3 år 10 måneder, før stoppet d. 30. november 2006.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen revisions- og bogføringsvirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. november 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SEEBERG HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Komplementarselskabet af 24/2 2017 ApS
Via SEEBERG HOLDING ApS -
18. juni 2024 P/S
Via Komplementarselskabet af 24/2 2017 ApS -
EJENDOMMEN TRONHOLMEN 5 ApS
Via SEEBERG HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
SEEBERG HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.11.2007
Bestyrelsesposter (1)
-
18. juni 2024 P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.03.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (20)
-
DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (Nu: 18. juni 2024 P/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.03.2023
Registreringsdato: 28.03.2023 -
Komplementarselskabet af 24/2 2017 ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.02.2020
Registreringsdato: 21.02.2020 -
TRONHOLMEN INVEST ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.05.2018
Registreringsdato: 23.05.2018
Blå bog (fortsat)
Peter har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
21.11.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.03.2017 - 21.02.2020
Ejer
01.03.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% Via SEEBERG HOLDING ApS -
Bestyrelsesmedlem
21.12.2007 - 23.05.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
22.10.2008 - 12.03.2010
Ejer
27.02.2012 - 25.02.2016
Bestyrelsesmedlem
28.02.2014 - 23.02.2018
Ejer
26.02.2016 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
28.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Direktør
28.02.2014 - 14.03.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor KOMPLEMENTARSELSKABET AF 25/2 2011 ApS kunne fremvise et overskud på 462' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor J.C. NØRGAARD / DANSK REVISION RANDERS, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (Nu: 18. juni 2024 P/S) kunne fremvise et underskud på 2.165' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4' DKK (SEEBERG HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.165' DKK (J.C. NØRGAARD / DANSK REVISION RANDERS, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (Nu: 18. juni 2024 P/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.835' DKK (J.C. NØRGAARD / DANSK REVISION RANDERS, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (Nu: 18. juni 2024 P/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 124' DKK (SEEBERG HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Jesper Thorup Nielsen.