Jørgen Bo Severinsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2004 (20 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Vejer og Måler i Aalborg I/S v/P K Pedersen og J B Severinsen (Ejer) |
Største overskud: | 1.566' DKK SKAWINSPECTION A/S (2023) |
Største underskud: | -470' DKK SKAWINSPECTION A/S (2021) |
Største egenkapital: | 4.325' DKK SKAWINSPECTION A/S (2023) |
Største gæld: | 4.896' DKK SKAWINSPECTION A/S (2023) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos SKAWINSPECTION A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af JS HOLDING, ASÅ ApS (13 år 4 måneder) |
Seed: 524304868
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2004 i Vejer og Måler i Aalborg I/S v/P K Pedersen og J B Severinsen som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Per Kristian Pedersen at Jørgen Bo Severinsen stiftede Vejer og Måler i Aalborg I/S v/P K Pedersen og J B Severinsen den dag i januar 2004. Hvervet som Ejer og Stifter havde Jørgen i 4 år 11 måneder, inden stoppet d. 31. december 2008.
Virksomheden arbejdede indenfor andre tjenesteydelser i forbindelse med transport. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JS HOLDING, ASÅ ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
JS HOLDING, ASÅ ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.05.2011
Bestyrelsesposter (1)
-
SKAWINSPECTION A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.06.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (21)
-
DAN-EYE ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.10.2023
Registreringsdato: 10.10.2023 -
SKAWINSPECTION A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.06.2020
Registreringsdato: 18.06.2020 -
DANSK PRØVEUDTAGNING ApS (Nu: cursorFF ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2015
Registreringsdato: 31.12.2015
Blå bog (fortsat)
Jørgen har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
18.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
29.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Ejer og Direktør
03.05.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
03.05.2011 - 10.10.2023
Reel ejer
03.05.2011 - 12.05.2020
Reel ejer
13.05.2020 - 01.09.2023
Ejerandel: 30% -
Stifter, Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.10.2010 - 31.12.2015
Ejer
30.11.2011 - 31.12.2015
Ejerandel: 50-66.65%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor JS HOLDING, ASÅ ApS fremviste et overskud på 1.119' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor DAN-EYE ApS fremviste et underskud på 121' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.566' DKK (SKAWINSPECTION A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 25' DKK (DANSK PRØVEUDTAGNING ApS (Nu: cursorFF ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.325' DKK (SKAWINSPECTION A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 100' DKK (DANSK PRØVEUDTAGNING ApS (Nu: cursorFF ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jørgen' netværk er Cato Brun Christensen.