Martin Sanderhoff
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2004 (20 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Estate Mæglerne v/Martin Sanderhoff (Ejer) |
Største overskud: | 332.642' DKK ENERGI VIBORG VAND A/S (2017) |
Største underskud: | -274.036' DKK ENERGI VIBORG VAND A/S (2018) |
Største egenkapital: | 3.195.877' DKK ENERGI VIBORG A/S (2023) |
Største gæld: | 342.300' DKK ENERGI VIBORG VAND A/S (2023) |
Flest årsværk: | 47 årsværk hos ENERGI VIBORG VAND A/S (2017) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Bjerringbro Gymnasium (6 år 9 måneder) |
Seed: 1417086198
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2004 i Estate Mæglerne v/Martin Sanderhoff (tidligere Martin Sanderhoff) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Martin Sanderhoff der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Martin i 6 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 23. juni 2010.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen ejendomsmæglere mv.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 23. juni 2010.
Repræsentant (1)
-
Ejerforeningen Hovedgaden 43
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 20.03.2022
Bestyrelsesposter (7)
-
ENERGI VIBORG VAND A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.01.2018 -
Elnet Midt A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.01.2018 -
ENERGI VIBORG STRØM A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.01.2018 -
ENERGI VIBORG A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.01.2018 -
ENERGI VIBORG GADELYS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.01.2018 -
Energi Viborg Flex-El A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.10.2022 -
ENERGI VIBORG ELTEKNIK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.01.2018
Tidslinje (16)
-
Base Business Bjerringbro A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.07.2023
Registreringsdato: 27.07.2023 -
Energi Viborg Flex-El A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.10.2022
Registreringsdato: 17.10.2022 -
Base Business Bjerringbro A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.04.2022
Registreringsdato: 19.04.2022
Blå bog (fortsat)
Martin har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
17.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
20.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Martin Sanderhoff har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem i ENERGI VIBORG A/S der præsenterede et overskud på 90.219' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem i ENERGI VIBORG VAND A/S der præsenterede et underskud på 274.036' DKK.
Martin har i alt siddet i bestyrelsen hos 9 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 7 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 8 måneder fra 2018 til i dag hos ENERGI VIBORG A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 53.369' DKK (ENERGI VIBORG A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 769' DKK (ENERGI VIBORG ELTEKNIK A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.195.877' DKK (ENERGI VIBORG A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 500' DKK (ENERGI VIBORG KRAFTVARME A/S (Nu: VIBORG VARME PRODUKTION A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Mette Urup.