Jesper Majdall Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2004 (20 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Sidekick Impresario (Ejer) |
Største overskud: | 5.837' DKK AKTIESELSKABET BREMEN (2021-22) |
Største underskud: | -1.969' DKK VOLCANO MANAGEMENT ApS (Nu: VOLCANO A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 9.260' DKK AKTIESELSKABET BREMEN (2021-22) |
Største gæld: | 11.033' DKK AKTIESELSKABET BREMEN (2022-23) |
Flest årsværk: | 27 årsværk hos AKTIESELSKABET BREMEN (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af MAJERN HOLDING ApS (16 år 7 måneder) |
Seed: 583487733
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2004 ved Sidekick Impresario (tidligere Sidekick Impresario v/Kristian Riis & Jesper Majdall Petersen) i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Kristian Riis at Jesper Majdall Petersen stiftede Sidekick Impresario den dag i januar 2004. Rollen som Ejer og Stifter havde Jesper i 1 år 8 måneder, før fratrædelsen den 30. september 2005.
Virksomheden opererede indenfor branchen anden forretningsservice i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. september 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MAJERN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
AKTIESELSKABET BREMEN
Via MAJERN HOLDING ApS -
Aktieselskabet Hotel Cecil
Via AKTIESELSKABET BREMEN
Direktørposter (2)
-
MAJERN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2008 -
Aktieselskabet Hotel Cecil
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.10.2017
Bestyrelsesposter (1)
-
Aktieselskabet Hotel Cecil
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.09.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (25)
-
AKTIESELSKABET BREMEN
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.08.2020
Registreringsdato: 01.08.2020 -
Aktieselskabet Hotel Cecil
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.09.2018
Registreringsdato: 20.09.2018 -
AKTIESELSKABET BREMEN
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.09.2018
Registreringsdato: 20.09.2018
Blå bog (fortsat)
Jesper har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
19.10.2017 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
20.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via AKTIESELSKABET BREMEN -
Stifter, Ejer og Direktør
01.02.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
06.03.2013 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
20.09.2018 - 01.08.2020
Ejer
12.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% Via MAJERN HOLDING ApS -
Stifter, Direktør og Ejer
17.07.2014 - 23.05.2018
Bestyrelsesmedlem
10.05.2017 - 23.05.2018
Ejerandel: 50% -
Direktør
18.10.2012 - 18.10.2012
Direktør
06.11.2014 - 07.04.2015
Bestyrelsesmedlem
07.04.2015 - 21.09.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor AKTIESELSKABET BREMEN landede et overskud på 5.837' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor Aktieselskabet Hotel Cecil landede et underskud på 1.587' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 156' DKK (VOLCANO MANAGEMENT ApS (Nu: VOLCANO A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 18' DKK (MAJERN HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 32' DKK (MAJERN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.038' DKK (VOLCANO MANAGEMENT ApS (Nu: VOLCANO A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Frank Panduro.