Inger Bugge Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2004 (20 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Psykolog Inger Bugge (Ejer) |
Største overskud: | 524' DKK PSYKOLOG INGER BUGGE ApS (2019) |
Største underskud: | -230' DKK Tarhib Marked IVS (2016) |
Største egenkapital: | 511' DKK PSYKOLOG INGER BUGGE ApS (2019) |
Største gæld: | 1.611' DKK PSYKOLOG INGER BUGGE ApS (2023) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Tarhib Marked IVS (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af PSYKOLOG INGER BUGGE ApS (13 år 2 måneder) |
Seed: 2068017144
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2004 ved Psykolog Inger Bugge (tidligere Inge Bugge Sexologisk Rådgivning& Psykoterapi) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Inger Bugge Christensen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Inger i 6 år 11 måneder, før stoppet den 30. december 2010.
Virksomheden opererede indenfor psykologisk rådgivning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. december 2010.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
PSYKOLOG INGER BUGGE ApS
Ejerandel: 100% -
Inger Bugge Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
PSYKOLOG INGER BUGGE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.10.2018 -
Inger Bugge Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2016
Tidslinje (18)
-
Tarhib Marked IVS
Fratrådt som direktørDato: 20.10.2020
Registreringsdato: 20.10.2020 -
Sexologisk Institut ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 28.11.2019
Registreringsdato: 28.11.2019 -
Sexologisk Institut ApS
Fratrådt som direktørDato: 28.11.2019
Registreringsdato: 28.11.2019
Blå bog (fortsat)
Inger har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
01.04.2016 - Stadig aktiv
Ejer
15.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.03.2016 - 14.06.2016
Direktør
01.03.2016 - 20.10.2020
Reel ejer
15.06.2016 - 21.11.2020
Ejerandel: 50% -
Direktør, Bestyrelsesmedlem og Ejer
16.08.2018 - 28.11.2019
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter og Direktør
30.06.2011 - 27.08.2018
Ejer
30.06.2011 - Stadig aktiv
Direktør
16.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.2004 - 30.12.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Inger Bugge Christensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Inger Bugge Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 19' DKK. Igennem holdingselskabet Inger Bugge Holding ApS har Inger derfor også ejerandele i og .
Du kan også se koncerndiagram for Inger Bugge Christensen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor PSYKOLOG INGER BUGGE ApS kunne offentliggøre et overskud på 524' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor Tarhib Marked IVS kunne offentliggøre et underskud på 230' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 191' DKK (PSYKOLOG INGER BUGGE ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 177' DKK (PSYKOLOG INGER BUGGE ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 19' DKK (Inger Bugge Holding ApS).