Tony Wiinblad
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2004 (20 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Gallerie Løyche & Wiinblad (Ejer) |
Største overskud: | 1.589' DKK Ciba - Corporate Insurance Brokers Association A/S (Nu: CIBA Insurance Brokers P/S) (2020) |
Største underskud: | -3.083' DKK CIBA Pension A/S (Nu: CIBA Pension P/S) (2023) |
Største egenkapital: | 3.108' DKK Ciba - Corporate Insurance Brokers Association A/S (Nu: CIBA Insurance Brokers P/S) (2021) |
Største gæld: | 8.005' DKK Ciba - Corporate Insurance Brokers Association A/S (Nu: CIBA Insurance Brokers P/S) (2023) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos Ciba - Corporate Insurance Brokers Association A/S (Nu: CIBA Insurance Brokers P/S) (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af CIBA Insurance Brokers P/S (10 år 2 måneder) |
Seed: 2004732708
Karrieren som leder begyndte den dag i 2004 hos Gallerie Løyche & Wiinblad i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Tony Wiinblad der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Tony i 7 måneder, inden stoppet den 9. september 2004.
Virksomheden specialiserede sig indenfor kunsthandel og gallerivirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 9. september 2004.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
CIBA Insurance Brokers P/S
Ejerandel: 90-99.99% -
CIBA Aviation Group ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
CIBA Pension P/S
Via CIBA Aviation Group ApS
Direktørposter (3)
-
CIBA Insurance Brokers P/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.07.2014 -
CIBA Aviation Group ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.01.2022 -
CIBA Pension P/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.07.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (38)
-
CIBA Pension P/S
Tilknyttet som direktørDato: 11.07.2024
Registreringsdato: 11.07.2024 -
CIBA Pension A/S (Nu: CIBA Pension P/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.07.2024
Registreringsdato: 11.07.2024 -
CIBA Pension P/S (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.06.2024
Registreringsdato: 19.06.2024
Blå bog (fortsat)
Tony har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Reel ejer
01.06.2022 - 11.12.2022
Ejer
01.06.2022 - 11.12.2022
Direktør
01.06.2022 - 01.01.2023
Reel ejer
12.12.2022 - 19.09.2023
Ejer
12.12.2022 - 18.06.2024
Bestyrelsesmedlem
12.12.2022 - 11.07.2024
Reel ejer
20.09.2023 - 18.06.2024
Ejer
19.06.2024 - Stadig aktiv
Direktør
11.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
02.07.2014 - Stadig aktiv
Ejer
21.05.2015 - 30.11.2018
Reel ejer
21.05.2015 - 19.09.2023
Ejer
01.12.2018 - 19.09.2023
Bestyrelsesmedlem
21.11.2019 - 10.06.2024
Ejer
20.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 90-99.99% -
Stifter, Bestyrelsesmedlem og Ejer
21.04.2022 - 29.05.2024
Reel ejer
21.04.2022 - 26.02.2023
Direktør
01.08.2022 - 24.05.2023
Bestyrelsesmedlem
01.08.2022 - 29.05.2024
Reel ejer
27.02.2023 - 22.05.2023
Reel ejer
23.05.2023 - 29.05.2024
Direktør
25.05.2023 - 29.05.2024
Ejerandel: 33,33% -
Direktør og Reel ejer
20.01.2017 - 19.09.2023
Ejer
31.12.2019 - 19.09.2023
Direktør
17.01.2022 - Stadig aktiv
Ejer
20.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
13.07.2012 - 18.03.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Ciba - Corporate Insurance Brokers Association A/S (Nu: CIBA Insurance Brokers P/S) landede et overskud på 1.589' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor CIBA Pension A/S (Nu: CIBA Pension P/S) landede et underskud på 3.083' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 4' DKK (CIBA Aviation Group ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.083' DKK (CIBA Pension A/S (Nu: CIBA Pension P/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 412' DKK (Ciba - Corporate Insurance Brokers Association A/S (Nu: CIBA Insurance Brokers P/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.686' DKK (CIBA Pension A/S (Nu: CIBA Pension P/S)).
En af de forbindelser som går igen i Tony' netværk er Jesper Hornstrup.