Jørn Jakobsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1989 (35 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | SEPRO ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 11.750' DKK HANS A/S (2020-21) |
Største underskud: | -22.759' DKK Bare Hans A/S (2020-21) |
Største egenkapital: | 88.029' DKK HANS A/S (2023) |
Største gæld: | 192.345' DKK HANS A/S (2020-21) |
Flest årsværk: | 20 årsværk hos Izabela Adviser A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SEPRO ApS (14 år 2 måneder) |
Seed: 2097803752
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 1989 i SEPRO ApS som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Jørn Jakobsen i 14 år 2 måneder, inden stoppet d. 15. september 2003.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 15. september 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FACILITY TEKNIK ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
FACILITY TEKNIK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.02.2014
Bestyrelsesposter (1)
-
Bare Hans A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 03.10.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (19)
-
Izabela Adviser A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.09.2023
Registreringsdato: 14.09.2023 -
Bare Hans A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.10.2022
Registreringsdato: 03.10.2022 -
HANS JAKOBSEN HOLDING A/S (Nu: Bare Hans A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.10.2022
Registreringsdato: 02.10.2022
Blå bog (fortsat)
Jørn har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 35 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
18.02.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
26.03.2021 - 14.09.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
09.09.2016 - 02.10.2022
Bestyrelsesmedlem
03.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
09.09.2016 - 21.01.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.02.2004 - 22.11.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Jørn Jakobsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem i HANS A/S der præsenterede et overskud på 11.750' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem i Bare Hans A/S der præsenterede et underskud på 22.759' DKK.
Jørn har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 14 år 2 måneder fra 1989 til 2003 hos SEPRO ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 10.268' DKK (HANS A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 47' DKK (FACILITY TEKNIK IVS (Nu: FACILITY TEKNIK ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 88.029' DKK (HANS A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 124' DKK (FACILITY TEKNIK IVS (Nu: FACILITY TEKNIK ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jørn' netværk er Hans Jakobsen.