Michael Rene Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 18. feb. 2004 (20 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | House of Soerensen (Ejer) |
Største overskud: | 2.023' DKK ARO Energy Solutions A/S (2017) |
Største underskud: | -1.127' DKK ARO Energy Solutions A/S (2019) |
Største egenkapital: | 2.818' DKK ARO Energy Solutions A/S (2015) |
Største gæld: | 8.581' DKK ARO Energy Solutions A/S (2022) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos ARO Energy Solutions A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af House of Soerensen (20 år 7 måneder) |
Seed: 23087483
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2004 hos House of Soerensen (tidligere House of Soerensen/ Michael Rene´ Sørensen) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Michael Rene Sørensen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Michael nu besiddet i 20 år 7 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen detailhandel med andre varer i.a.n. via internet.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
House of Soerensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
KARMIK Invest ApS
Ejerandel: 100% -
Hartmann Elektrik ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Direktørposter (2)
-
KARMIK Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.12.2016 -
Hartmann Elektrik ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
Hartmann Elektrik ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.05.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
Hartmann Elektrik ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.06.2022
Registreringsdato: 30.06.2022 -
Hartmann Elektrik ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 18.05.2021
Registreringsdato: 18.05.2021 -
Hartmann Elektrik ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.05.2021
Registreringsdato: 18.05.2021
Blå bog (fortsat)
Michael har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 7 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Bestyrelsesmedlem
18.05.2021 - Stadig aktiv
Direktør
30.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Stifter, Ejer og Direktør
16.12.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
18.02.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
14.04.2016 - 21.09.2020
Reel ejer
10.02.2017 - 11.12.2020
Bestyrelsesmedlem
01.04.2019 - 18.01.2021
Ejerandel: 35%
Michael Rene Sørensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KARMIK Invest ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 100' DKK. Gennem sit holdingselskab KARMIK Invest ApS har Michael dermed også andele i samt .
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Michael Rene Sørensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor ARO Energy Solutions A/S landede et overskud på 2.023' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor ARO Energy Solutions A/S landede et underskud på 1.127' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 712' DKK (ARO Energy Solutions A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 556' DKK (ARO Energy Solutions A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -183' DKK (Hartmann Elektrik ApS).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Finn Hartmann Christiansen.