Jens Henrik Riis Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 1989 (35 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | TELDAN INDKØB A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 35.148' DKK K/S ØSTERGADE 15, EJERL. 2 OG 10, KØBENHAVN (2015) |
Største underskud: | -8.636' DKK K/S HEIDESTRASSE, VELBERT (2022) |
Største egenkapital: | 88.378' DKK K/S ØSTERGADE 15, EJERL. 2 OG 10, KØBENHAVN (2015) |
Største gæld: | 63.841' DKK K/S ØSTERGADE 15, EJERL. 2 OG 10, KØBENHAVN (2015) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos PRO-TECT A/S (Nu: PROTECT A/S) (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af EJENDOMSSELSKABET AM POLDERDEICH MAGDEBURG ApS (19 år) |
Seed: 21062399
Karrieren I Danmark startede i 1989 i TELDAN INDKØB A/S (tidligere A/S PSE 14 NR. 1320) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Jens Henrik Riis Andersen i 4 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 17. marts 1994.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1995 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 15. august 1995.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
EJENDOMSSELSKABET AM POLDERDEICH MAGDEBURG ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Ejerandel: 10-14.99% -
EJENDOMSSELSKABET HEIDESTRASSE, VELBERT ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
RIISLUND INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
K/S AM POLDERDEICH, MAGDEBURG
Via EJENDOMSSELSKABET AM POLDERDEICH MAGDEBURG ApS -
K/S HEIDESTRASSE, VELBERT
Via EJENDOMSSELSKABET HEIDESTRASSE, VELBERT ApS -
BERLIN INVEST XII ApS
Via RIISLUND INVEST ApS
Direktørposter (2)
-
RIISLUND INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.01.2018 -
Riis-EL Aps
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.11.2021
Repræsentant (1)
-
Senior Erhverv Aarhus
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 09.11.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
BERLIN INVEST XII ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.05.2015
Ejendomme (2)
Tidslinje (55)
-
EJENDOMSSELSKABET AM POLDERDEICH MAGDEBURG ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.09.2024
Registreringsdato: 16.09.2024 -
Senior Erhverv Aarhus
Tilknyttet som repræsentantDato: 09.11.2023
Registreringsdato: 09.11.2023 -
Riis-EL Aps
Tilknyttet som direktørDato: 10.11.2021
Registreringsdato: 10.11.2021
Blå bog (fortsat)
Jens har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 28 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
09.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.01.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
30.08.2005 - Stadig aktiv
Reel ejer
04.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer
30.08.2005 - Stadig aktiv
Direktør
30.11.2005 - 30.05.2014
Direktør
04.04.2018 - 16.09.2024
Ejerandel: 10-14.99% -
Direktør
29.04.2020 - 31.08.2021
Reel ejer
29.04.2020 - Stadig aktiv
Direktør
10.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor K/S ØSTERGADE 15, EJERL. 2 OG 10, KØBENHAVN kunne fremvise et overskud på 35.148' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor K/S HEIDESTRASSE, VELBERT kunne fremvise et underskud på 8.636' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.377' DKK (PRO-TECT A/S (Nu: PROTECT A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.548' DKK (K/S HEIDESTRASSE, VELBERT).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 17.619' DKK (PRO-TECT A/S (Nu: PROTECT A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -134' DKK (Riis-EL Aps).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Hans Arne Lyhr.