Claus Elkjær Kirkeby
Erhvervsaktiv siden: | 8. feb. 2004 (20 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Claus Kirkeby (Ejer) |
Største overskud: | 1.954' DKK AVL LÅSE & SIKRING ApS (2018) |
Største underskud: | -150' DKK Kirk12 Holding ApS (2023) |
Største egenkapital: | 6.981' DKK AVL LÅSE & SIKRING ApS (2016) |
Største gæld: | 5.563' DKK AVL LÅSE & SIKRING ApS (2022) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos AVL LÅSE & SIKRING ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kirk12 Holding ApS (4 år 10 måneder) |
Seed: 259896611
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2004 ved Claus Kirkeby (tidligere KIRK DISTRIBUTION v/Claus Kirkeby) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Claus Elkjær Kirkeby der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Claus i 10 måneder, før stoppet den 31. december 2004.
Virksomheden opererede indenfor sportsforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Kirk12 Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Kirk12 Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.11.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
AVL LÅSE & SIKRING ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.10.2020
Registreringsdato: 15.10.2020 -
AVL LÅSE & SIKRING ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.05.2020
Registreringsdato: 19.05.2020 -
Kirk12 Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 08.11.2019
Registreringsdato: 08.11.2019
Blå bog (fortsat)
Claus har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 9 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
08.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
19.05.2020 - 01.11.2023
Ejerandel: 20% -
Stifter og Ejer
08.02.2004 - 31.12.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Claus Elkjær Kirkeby er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Kirk12 Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 139' DKK. Gennem holdingselskabet Kirk12 Holding ApS har Claus derfor også andele i og .
Udforsk også koncerndiagram for Claus Elkjær Kirkeby, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor Kirk12 Holding ApS kunne fremvise et overskud på 115' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Kirk12 Holding ApS kunne fremvise et underskud på 150' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 909' DKK (AVL LÅSE & SIKRING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 150' DKK (Kirk12 Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 838' DKK (AVL LÅSE & SIKRING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 139' DKK (Kirk12 Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Jannich Michael Nielsen.