Kristian Toft
Erhvervsaktiv siden: | 15. mar. 2004 (20 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Privat børnepasning I/S v/Kristian og Janne K Toft (Ejer) |
Største overskud: | 251' DKK Madfærd ApS (2021) |
Største underskud: | -297' DKK Madfærd ApS (2020) |
Største egenkapital: | -33' DKK Madfærd ApS (2019) |
Største gæld: | 522' DKK Madfærd ApS (2020) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Madfærd ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Skanderborg Gymnasium (1 år 4 måneder) |
Seed: 1508094201
Det begyndte den dag i 2004 hos Privat børnepasning I/S v/Kristian og Janne K Toft i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Janne Kaasgaard Toft at Kristian Toft stiftede Privat børnepasning I/S v/Kristian og Janne K Toft den dag i marts 2004. Titlen som Ejer og Stifter havde Kristian i 2 måneder, inden stoppet den 31. maj 2004.
Virksomheden specialiserede sig indenfor dagplejemødre. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. maj 2004.
Tidslinje (4)
-
Madfærd ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.10.2019
Registreringsdato: 07.10.2019 -
Madfærd ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.05.2019
Registreringsdato: 24.05.2019 -
Privat børnepasning I/S v/Kristian og Janne K Toft (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.05.2004
Registreringsdato: 31.05.2004
Blå bog (fortsat)
Kristian har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 3 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.05.2022 - 01.09.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.01.2020 - 07.09.2020
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
24.05.2019 - 07.10.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
15.03.2004 - 31.05.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Kristian' netværk er Andreas Uggerhøj.