Lasse Aagaard Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2004 (20 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | LH Installation v/Lasse R Hansen (Ejer) |
Største overskud: | 2.269' DKK STENSBJERG EL ApS (2020) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 9.341' DKK AAGAARD HANSEN HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 10.519' DKK Aagaard Hansen Ejendomme ApS (2020) |
Flest årsværk: | 25 årsværk hos STENSBJERG EL ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af LH Installation v/Lasse R Hansen (12 år 4 måneder) |
Seed: 1754940387
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2004 ved LH Installation v/Lasse R Hansen (tidligere LH-EL v/Lasse Rzepa Hansen) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Lasse Aagaard Hansen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Lasse i 12 år 4 måneder, før stoppet den 30. juni 2016.
Virksomheden opererede indenfor el-installation. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. juni 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AAGAARD HANSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Aagaard Hansen Ejendomme ApS
Via AAGAARD HANSEN HOLDING ApS -
Aagaard Hansen Holding 2 ApS
Via AAGAARD HANSEN HOLDING ApSNyt selskab
Direktørposter (3)
-
Aagaard Hansen Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.10.2016 -
AAGAARD HANSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.01.2013 -
Aagaard Hansen Holding 2 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.05.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Aagaard Hansen Holding 2 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.05.2024
Registreringsdato: 02.05.2024 -
Aagaard Hansen Ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.10.2016
Registreringsdato: 21.10.2016 -
LH-EL v/Lasse Rzepa Hansen (Nu: LH Installation v/Lasse R Hansen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2016
Registreringsdato: 30.06.2016
Blå bog (fortsat)
Lasse har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
02.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
21.10.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
28.01.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
11.02.2013 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.05.2015 - 13.02.2024
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.03.2004 - 30.06.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Lasse Aagaard Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn AAGAARD HANSEN HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 9.341' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Aagaard Hansen Holding 2 ApS (100%), som ikke er personligt ejet.
Du kan også se koncerndiagram for Lasse Aagaard Hansen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor STENSBJERG EL ApS kunne offentliggøre et overskud på 2.269' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.035' DKK (STENSBJERG EL ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.341' DKK (AAGAARD HANSEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 515' DKK (Aagaard Hansen Ejendomme ApS).