Finn Hartmann Christiansen
Erhvervsaktiv siden: | 3. aug. 1998 (26 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | DTM DENMARK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.418' DKK Delfi Denmark ApS (2022-23) |
Største underskud: | -6.435' DKK DELFI ELECTRONICS A/S (2017-18) |
Største egenkapital: | 5.614' DKK DELFI ELECTRONICS A/S (2016-17) |
Største gæld: | 37.754' DKK DELFI ELECTRONICS A/S (2013-14) |
Flest årsværk: | 45 årsværk hos DELFI ELECTRONICS A/S (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af STRANDKROEN VEMMINGBUND ApS (22 år 2 måneder) |
Seed: 309963303
Det startede for alvor en dag i 1998 i DTM DENMARK A/S (tidligere SLP 11.343 A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Finn Hartmann Christiansen i 8 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 20. juni 2007.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor biludlejning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 20. december 2007.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
STRANDKROEN VEMMINGBUND ApS
Ejerandel: 100% -
Hartmann Ejendomme v/ Finn Hartmann Christiansen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Hartmann Elektrik ApS
Ejerandel: 66.66-89.99% -
Brintceller ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Direktørposter (1)
-
Delfi Denmark ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.09.2018
Bestyrelsesposter (3)
-
Brintceller ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.09.2023 -
Hartmann Elektrik ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.06.2022 -
STRANDKROEN VEMMINGBUND ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 18.01.2016
Ejendomme (12)
Tidslinje (30)
-
Brintceller ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 21.09.2023
Registreringsdato: 21.09.2023 -
Brintceller ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.09.2023
Registreringsdato: 21.09.2023 -
Hartmann Elektrik ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.06.2022
Registreringsdato: 30.06.2022
Blå bog (fortsat)
Finn har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem
21.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% -
Stifter og Ejer
01.07.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
03.12.2020 - 30.06.2022
Reel ejer
03.12.2020 - 17.05.2021
Bestyrelsesmedlem
03.12.2020 - 29.06.2022
Ejer
18.05.2021 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
30.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 70% -
Ejer
28.09.2018 - 28.09.2018
Direktør og Reel ejer
28.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
26.03.2013 - 23.10.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Finn Hartmann Christiansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem i DELFI SOLUTIONS A/S der præsenterede et overskud på 439' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem i DELFI ELECTRONICS A/S der præsenterede et underskud på 4.656' DKK.
Finn har i alt siddet i bestyrelsen hos 10 forskellige selskaber (heraf 8 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 16 år 1 måned fra 2001 til 2017 hos DELFI ELECTRONICS A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 1.418' DKK (Delfi Denmark ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 931' DKK (Delfi Denmark ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.743' DKK (PBH 28.173 ApS (Nu: STRANDKROEN VEMMINGBUND ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Finn' netværk er Delfi Tech Manufacturing Ltd.