Tom Myrdal
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2004 (20 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | TM-Bureau v/Tom Myrdal (Stifter) |
Største overskud: | 19.342' DKK STROCO AGRO ApS (Nu: WekoAgro Machinery Hammel A/S) (2022) |
Største underskud: | -11.651' DKK STROCO AGRO ApS (Nu: WekoAgro Machinery Hammel A/S) (2016) |
Største egenkapital: | 52.722' DKK GIVE GOODWIND A/S (2014-15) |
Største gæld: | 80.664' DKK STROCO AGRO ApS (Nu: WekoAgro Machinery Hammel A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 41 årsværk hos GIVE GOODWIND A/S (2013-14) |
Længste aktivitet: | Ejer af TM-Bureau v/Tom Myrdal (20 år 6 måneder) |
Seed: 674250036
Tom Myrdal har gået på Aarhus BSS - Aarhus University i ca. 8 år tilbage i 1983-1991.
Det hele startede for alvor en dag i 2004 i TM-Bureau v/Tom Myrdal (tidligere TM-Soft v/Tom Myrdal) med titlen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene grundlagt af Tom Myrdal og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Stifter og Ejer har Tom nu bestreddet i 20 år 6 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor bogføring og revision: skatterådgivning.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TM-Bureau v/Tom Myrdal
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Direktørposter (4)
-
WekoAgro Machinery A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.11.2019 -
WekoAgro Machinery Holding A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.03.2021 -
WekoCare A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.02.2022 -
WekoAgro Machinery Hammel A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2018
Bestyrelsesposter (5)
-
WekoAgro Machinery A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.11.2019 -
WekoAgro Machinery Holding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.03.2021 -
WekoCare A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.02.2022 -
Byens VVS-Hadsten ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 19.12.2023 -
WekoAgro Machinery Hammel A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.08.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (48)
-
Byens VVS-Hadsten ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.12.2023
Registreringsdato: 19.12.2023 -
Byens VVS-Hadsten ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.12.2023
Registreringsdato: 18.12.2023 -
J. AA. J. INVEST A/S
Fratrådt som direktørDato: 08.06.2022
Registreringsdato: 08.06.2022
Blå bog (fortsat)
Tom har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. En karriere som har varet i mere end 20 år 6 måneder, har Tom bla. Arbejdet indenfor Business Strategy, Change Management, Logistics, Management Consulting og Strategy.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Bestyrelsesmedlem
25.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
29.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
28.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.07.2018 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
31.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.03.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor STROCO AGRO ApS (Nu: WekoAgro Machinery Hammel A/S) kunne offentliggøre et overskud på 19.342' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor TM-CONSULTING ApS kunne offentliggøre et underskud på 1.320' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 8.178' DKK (STROCO AGRO ApS (Nu: WekoAgro Machinery Hammel A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 46.442' DKK (WekoAgro Machinery Holding A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 882' DKK (WekoCare A/S).
En af de forbindelser som går igen i Tom' netværk er Bendt Tido Hannibal Wedell.