Henrik Boll Clausen
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2004 (20 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Henrik Boll Clausen (Ejer) |
Største overskud: | 5.907' DKK ApS KBUS 17 NR. 4858 (Nu: PARTSREDERIET ALBATROS ApS) (2014) |
Største underskud: | -3.214' DKK ApS KBUS 17 NR. 4858 (Nu: PARTSREDERIET ALBATROS ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 8.896' DKK ApS KBUS 17 NR. 4858 (Nu: PARTSREDERIET ALBATROS ApS) (2017) |
Største gæld: | 21.957' DKK ApS KBUS 17 NR. 4858 (Nu: PARTSREDERIET ALBATROS ApS) (2014) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos ApS KBUS 17 NR. 4858 (Nu: PARTSREDERIET ALBATROS ApS) (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af PARTSREDERIET ALBATROS ApS (18 år 6 måneder) |
Seed: 101884537
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2004 ved Henrik Boll Clausen med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Henrik Boll Clausen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Henrik i 8 år 9 måneder, før stoppet den 1. marts 2013.
Virksomheden opererede indenfor havfiskeri. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 1. marts 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PARTSREDERIET ALBATROS ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
FISKERHUSET AF 1997 ApS
Via PARTSREDERIET ALBATROS ApS
Direktørposter (1)
-
PARTSREDERIET ALBATROS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.03.2006
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
FISKERISELSKABET VISION 2020 ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.06.2019
Registreringsdato: 12.06.2019 -
FISKERISELSKABET VISION 2020 ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.03.2019
Registreringsdato: 25.03.2019 -
Henrik Boll Clausen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 01.03.2013
Registreringsdato: 01.03.2013
Blå bog (fortsat)
Henrik har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 5 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
07.03.2006 - Stadig aktiv
Direktør
16.03.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
25.03.2019 - 12.06.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.05.2004 - 01.03.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor ApS KBUS 17 NR. 4858 (Nu: PARTSREDERIET ALBATROS ApS) kunne offentliggøre et overskud på 5.907' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor ApS KBUS 17 NR. 4858 (Nu: PARTSREDERIET ALBATROS ApS) kunne offentliggøre et underskud på 3.214' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Søren Boll Clausen.