Bettina Berntsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2004 (20 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | B O Lifestyle v/Bettina Juul Olsen (Ejer) |
Største overskud: | 1.315' DKK Jonas Berntsen Holding ApS (2021) |
Største underskud: | -22.477' DKK Berntsen Investment ApS (2023) |
Største egenkapital: | 73' DKK Jonas Berntsen Holding ApS (2017) |
Største gæld: | 50.184' DKK Berntsen Investment ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Jonas Berntsen Holding ApS (6 år 9 måneder) |
Seed: 75212159
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2004 hos B O Lifestyle v/Bettina Juul Olsen (tidligere B O Lifestyle v/Bettina Juul Olsen) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Bettina Berntsen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Bettina i 8 måneder, inden stoppet den 10. december 2004.
Virksomheden specialiserede sig indenfor anden detailhandel bortset fra butikshandel. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 10. december 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Berntsen Investment ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
Jonas Berntsen Holding ApS
Via Berntsen Investment ApS -
MJ MapsPeople Holding ApS
Via Jonas Berntsen Holding ApS -
Mapspeople DK Holding ApS
Via MJ MapsPeople Holding ApS -
MAPSPEOPLE A/S
Via Mapspeople DK Holding ApS
Tidslinje (5)
-
Jonas Berntsen Holding ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 17.12.2021
Registreringsdato: 17.12.2021 -
Berntsen Investment ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.12.2021
Registreringsdato: 15.12.2021 -
Jonas Berntsen Holding ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 23.11.2017
Registreringsdato: 23.11.2017
Blå bog (fortsat)
Bettina har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 6 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
15.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Ejer
23.11.2017 - 17.12.2021
Reel ejer
23.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter og Ejer
01.04.2004 - 10.12.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bettina Berntsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Berntsen Investment ApS (ejer pt. 25%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -44.749' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Jonas Berntsen Holding ApS (25%), som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Bettina Berntsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Jonas Berntsen Holding ApS landede et overskud på 1.315' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Berntsen Investment ApS landede et underskud på 22.477' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 22.477' DKK (Berntsen Investment ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -143' DKK (Jonas Berntsen Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -44.749' DKK (Berntsen Investment ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bettina' netværk er Jonas Berntsen.