Pernille Wengel Lauritsen
Erhvervsaktiv siden: | 22. mar. 2004 (20 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Privat Børnepasning I/S v/Rikke Agerbæk og Pernille Lauritsen (Ejer) |
Største overskud: | 3.299' DKK PWL HOLDING KBH ApS (2021-22) |
Største underskud: | -79' DKK PWL HOLDING KBH ApS (2013-14) |
Største egenkapital: | 4.784' DKK PWL HOLDING KBH ApS (2022-23) |
Største gæld: | 7.567' DKK MINDJUICE ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos MINDJUICE ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Direktør af MINDJUICE VISION ApS (19 år 1 måned) |
Seed: 1506160692
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2004 i Privat Børnepasning I/S v/Rikke Agerbæk og Pernille Lauritsen som Ejer. Pernille Wengel Lauritsen købte en andel af virksomheden den 22. marts 2004 og fik en andel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Pernille af: Rikke Agerbæk. Hvervet som Ejer havde Pernille i 2 måneder, inden stoppet d. 30. maj 2004.
Virksomheden arbejdede indenfor private husholdninger med ansat medhjælp. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. maj 2004.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
PWL Consulting
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
PWL HOLDING KBH ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
MINDJUICE VISION ApS
Via PWL HOLDING KBH ApS -
MINDJUICE ApS
Via PWL HOLDING KBH ApS -
Mindjuice Consulting Group ApS
Via PWL HOLDING KBH ApS
Direktørposter (4)
-
Mindjuice Consulting Group ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.04.2016 -
MINDJUICE VISION ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.08.2005 -
PWL HOLDING KBH ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.11.2010 -
MINDJUICE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.11.2016
Tidslinje (18)
-
PWL Consulting (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.2021
Registreringsdato: 01.04.2021 -
MINDJUICE ApS
Tilknyttet som direktørDato: 29.11.2016
Registreringsdato: 29.11.2016 -
MINDJUICE ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.11.2016
Registreringsdato: 29.11.2016
Blå bog (fortsat)
Pernille har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
04.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Ejer og Direktør
09.11.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
17.08.2005 - Stadig aktiv
Reel ejer
16.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
19.04.2016 - 30.06.2020
Direktør
19.04.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.07.2020 - 07.04.2021
Reel ejer
08.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor PWL HOLDING KBH ApS fremviste et overskud på 3.299' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor PWL HOLDING KBH ApS fremviste et underskud på 79' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Pernille' netværk er Søren Barsøe Nielsen.