Pernille Pang
Erhvervsaktiv siden: | 13. apr. 2004 (20 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Gunhero Music I/S (Ejer) |
Største overskud: | 18.685' DKK Beer Geek MBB Holding ApS (2020) |
Største underskud: | -95' DKK Beer Geek MBB Holding ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 149.007' DKK Beer Geek MBB Holding ApS (2020) |
Største gæld: | 5.375' DKK Beer Geek MBB Holding ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af Gunhero Music I/S (20 år 5 måneder) |
Seed: 76915735
Det startede i 2004 hos Gunhero Music I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartnerne Nikolaj Tarp Gregersen, Benjamin Guido Stubbe Teglbjærg at Pernille Pang stiftede Gunhero Music I/S den dag i april 2004. Titlen som Ejer og Stifter har Pernille nu bestreddet i 20 år 5 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Gunhero Music I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Pernille Pang Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (16)
-
Beer Geek MBB Holding ApS
Via Pernille Pang Holding ApS -
BJERGSØ HOLDING ApS
Via Beer Geek MBB Holding ApS -
Craft Brewery Holding ApS
Via BJERGSØ HOLDING ApS -
MIKKELLER ApS
Via Craft Brewery Holding ApS -
Stellapolly Craft Beer ApS
Via Craft Brewery Holding ApS -
CRAFT BEER BAR HOLDING ApS
Via BJERGSØ HOLDING ApS -
STEFANSGADE BAR ApS
Via CRAFT BEER BAR HOLDING ApS -
Mikkeller DK Bars ApS
Via CRAFT BEER BAR HOLDING ApS -
KØDBYEN BRYGPUB ApS
Via CRAFT BEER BAR HOLDING ApS -
Ramen Copenhagen ApS
Via CRAFT BEER BAR HOLDING ApS -
Noodle Masters ApS
Via Ramen Copenhagen ApS -
Jægergårdsgade Bar ApS
Via CRAFT BEER BAR HOLDING ApS -
Mikkellerbar Årsdale ApS
Via CRAFT BEER BAR HOLDING ApS -
Fly High Club ApS
Via CRAFT BEER BAR HOLDING ApS -
Open Faced ApS
Via CRAFT BEER BAR HOLDING ApS -
Mikkeller Roller Coaster ApS
Via CRAFT BEER BAR HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
Pernille Pang Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.04.2020
Tidslinje (7)
-
Pernille Pang Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 20.04.2020
Registreringsdato: 20.04.2020 -
Pernille Pang Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.04.2020
Registreringsdato: 20.04.2020 -
Pang Freelance v/Pernille Pang (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 18.12.2017
Registreringsdato: 18.12.2017
Blå bog (fortsat)
Pernille har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
20.04.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
20.04.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
13.04.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33% -
Stifter og Ejer
01.01.2010 - 18.12.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
06.08.2007 - 31.12.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Pernille Pang er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Pernille Pang Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 68.138' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Beer Geek MBB Holding ApS (50%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se koncerndiagram for Pernille Pang, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor Pernille Pang Holding ApS kunne fremvise et overskud på 6.424' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Pernille Pang Holding ApS kunne fremvise et underskud på 36' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Pernille' netværk er Mikkel Bjergsø.