Henrik Juul Vetter
Erhvervsaktiv siden: | 2. mar. 1982 (42 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | FORMULA - MICRO A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 135' DKK CINit ApS (Nu: Welboe Totalindretning ApS) (2022) |
Største underskud: | -967' DKK CINit ApS (Nu: Welboe Totalindretning ApS) (2023) |
Største egenkapital: | -139' DKK CINit ApS (Nu: Welboe Totalindretning ApS) (2022) |
Største gæld: | 2.646' DKK CINit ApS (Nu: Welboe Totalindretning ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos CINit ApS (Nu: Welboe Totalindretning ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FORMULA - MICRO A/S (26 år 8 måneder) |
Seed: 1918242863
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 1982 i FORMULA - MICRO A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Henrik Juul Vetter i 26 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 19. november 2008.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 19. november 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Vetter Executive
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Direktørposter (1)
-
Welboe Totalindretning ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.06.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
Vetter Executive (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.2024
Registreringsdato: 01.03.2024 -
CINit ApS (Nu: Welboe Totalindretning ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 01.01.2023
Registreringsdato: 01.01.2023 -
CINit ApS (Nu: Welboe Totalindretning ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 31.12.2022
Registreringsdato: 31.12.2022
Blå bog (fortsat)
Henrik har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 38 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
22.06.2021 - 30.12.2022
Direktør
22.06.2021 - Stadig aktiv
Ejer
31.12.2022 - 01.01.2023
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.12.2011 - 01.03.2020
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
28.03.2006 - 09.07.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.03.1982 - 19.11.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor CINit ApS (Nu: Welboe Totalindretning ApS) kunne offentliggøre et overskud på 135' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor CINit ApS (Nu: Welboe Totalindretning ApS) kunne offentliggøre et underskud på 967' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Mette Kirsten Bach.