Eilif Hedelund Johansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2004 (20 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Jyskvvs.dk v/Eilif Hedelund Johansen (Ejer) |
Største overskud: | 902' DKK Jydskvvs.dk ApS (2019) |
Største underskud: | -2.474' DKK Badbixen.dk ApS (Nu: Jydskvvs ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 1.738' DKK Jydskvvs.dk ApS (2020) |
Største gæld: | 12.126' DKK JYDSKVVS.DK HERNING ApS (Nu: Lillelundvej VVS A/S) (2013-14) |
Flest årsværk: | 22 årsværk hos Jydskvvs.dk ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af HEDELUND HOLDING 2006 ApS (9 år 10 måneder) |
Seed: 221818907
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2004 i Jyskvvs.dk v/Eilif Hedelund Johansen (tidligere E. H. VVS v/Eilif Hedelund Johansen) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Eilif Hedelund Johansen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Eilif i 6 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 30. juni 2011.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen vvs- og blikkenslagerforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. juni 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Jydskvvs ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Jydskvvs.dk ApS UNDER KONKURS
Via Jydskvvs ApS
Direktørposter (2)
-
Jydskvvs ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.08.2024 -
B&B Gødstrup ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.05.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (33)
-
Jydskvvs ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.08.2024
Registreringsdato: 20.08.2024 -
Jydskvvs ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.08.2024
Registreringsdato: 20.08.2024 -
B&B Gødstrup ApS
Tilknyttet som direktørDato: 08.05.2024
Registreringsdato: 08.05.2024
Blå bog (fortsat)
Eilif har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
03.09.2021 - 28.09.2021
Reel ejer
03.09.2021 - 28.06.2022
Ejer
29.09.2021 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
29.06.2022 - 20.08.2024
Reel ejer
29.06.2022 - Stadig aktiv
Direktør
20.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
05.04.2016 - 10.05.2016
Direktør
04.04.2017 - 27.02.2020
Direktør
22.03.2021 - 15.06.2022
Bestyrelsesmedlem
21.04.2021 - 15.06.2022
Reel ejer
03.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
05.04.2016 - 13.08.2019
Direktør
08.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
27.07.2006 - 03.06.2016
Ejerandel: 100% -
Direktør
04.12.2008 - 06.04.2016
Bestyrelsesmedlem
23.03.2009 - 06.04.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor Jydskvvs.dk ApS kunne offentliggøre et overskud på 902' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Badbixen.dk ApS (Nu: Jydskvvs ApS) kunne offentliggøre et underskud på 2.474' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 47' DKK (Eilif Hedelund Johansen Holding ApS (Nu: B&B Gødstrup ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.474' DKK (Badbixen.dk ApS (Nu: Jydskvvs ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 490' DKK (Eilif Hedelund Johansen Holding ApS (Nu: B&B Gødstrup ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.499' DKK (Badbixen.dk ApS (Nu: Jydskvvs ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Eilif' netværk er Ingvard Sand.