Helle Vibeke Henningsen
Erhvervsaktiv: | 30. maj 2003 - 31. dec. 2013 |
Karrieren startede hos: | VELLING PLANTAGE ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.021' DKK VELLING PLANTAGE ApS (2018) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 5.886' DKK VELLING PLANTAGE ApS (2023) |
Største gæld: | 4.015' DKK VELLING PLANTAGE ApS (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos VELLING PLANTAGE ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af VELLING PLANTAGE ApS (21 år 4 måneder) |
Seed: 238398010
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2003 hos VELLING PLANTAGE ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem har Helle Vibeke Henningsen nu bestreddet i 21 år 4 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden med dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 169' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
VELLING PLANTAGE ApS
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 30.05.2003
Tidslinje (3)
-
You Know Wear Helle Vibeke Henningensen (Nu: Helle Henningsen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2013
Registreringsdato: 31.12.2013 -
You Know Wear Helle Vibeke Henningensen (Nu: Helle Henningsen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2004
Registreringsdato: 01.07.2004 -
VELLING PLANTAGE ApS (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.05.2003
Registreringsdato: 30.05.2003
Blå bog (fortsat)
Helle har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 4 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
30.05.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.07.2004 - 31.12.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Helle' netværk er Jesper Klokker.