Mads Urban Tjærby
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2004 (20 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Vendemus (Ejer) |
Største overskud: | 2.159' DKK FLEXYS A/S (2021-22) |
Største underskud: | -1.093' DKK Vendemus ApS (2020) |
Største egenkapital: | 3.059' DKK FLEXYS A/S (2019-20) |
Største gæld: | 2.630' DKK FLEXYS A/S (2018-19) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos FLEXYS A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Vendemus (11 år) |
Seed: 1501254958
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2004 hos Vendemus (tidligere MT 2004 v/Mads Tjærby) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Mads Urban Tjærby der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Mads i 11 år, inden stoppet den 23. juni 2015.
Virksomheden specialiserede sig indenfor reklameplads i medier. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 23. juni 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Mads Tjærby Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
FRONTMEDIA ApS
Via Mads Tjærby Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Mads Tjærby Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.10.2015
Ejendomme (2)
Tidslinje (16)
-
Vendemus ApS
Fratrådt som direktørDato: 08.03.2024
Registreringsdato: 08.03.2024 -
FLEXYS A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.01.2023
Registreringsdato: 18.01.2023 -
Vendemus ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.12.2020
Registreringsdato: 30.12.2020
Blå bog (fortsat)
Mads har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
07.10.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
23.06.2015 - 19.07.2015
Direktør
23.06.2015 - 29.12.2020
Ejer
20.07.2015 - 06.10.2015
Reel ejer
07.10.2015 - 08.03.2024
Direktør
30.12.2020 - 08.03.2024
Ejerandel: 38,25% -
Bestyrelsesmedlem
22.02.2016 - 18.01.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.06.2004 - 23.06.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.05.2007 - 01.08.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Mads Urban Tjærby er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Mads Tjærby Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 420' DKK. Gennem sit holdingselskab Mads Tjærby Holding ApS har Mads dermed også andele i FRONTMEDIA ApS (10-14.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Mads Urban Tjærby, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Vendemus ApS landede et overskud på 1.009' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Vendemus ApS landede et underskud på 1.093' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 1.174' DKK (FLEXYS A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 2.598' DKK (FLEXYS A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 420' DKK (Mads Tjærby Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mads' netværk er David Fredrik Langberg Wall.