Heino Wolter Juhl
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2004 (20 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | HEINO Reklame og kommunikation v/Heino Wolter Juhl (Ejer) |
Største overskud: | 90.195' DKK LINDAB A/S (2021) |
Største underskud: | -2.246' DKK VENTI A/S (2021) |
Største egenkapital: | 234.402' DKK LINDAB A/S (2023) |
Største gæld: | 332.644' DKK LINDAB A/S (2022) |
Flest årsværk: | 527 årsværk hos LINDAB A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af HEINO Reklame og kommunikation v/Heino Wolter Juhl (6 år 2 måneder) |
Seed: 1647060744
Det hele startede i 2004 i HEINO Reklame og kommunikation v/Heino Wolter Juhl (tidligere Grafiker Heino Juhl) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Heino Wolter Juhl der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Heino i 6 år 2 måneder, før fratrædelsen d. 30. juni 2010.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen reklamebureauer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. juni 2010.
Direktørposter (1)
-
LINDAB A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.05.2021
Bestyrelsesposter (3)
-
KLIMATEK VENTILATIONSMATERIEL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.11.2021 -
MUNCHOLM A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.07.2022 -
VENTI A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.07.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
VENTI A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.07.2024
Registreringsdato: 02.07.2024 -
MUNCHOLM A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.07.2022
Registreringsdato: 06.07.2022 -
KLIMATEK VENTILATIONSMATERIEL A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.11.2021
Registreringsdato: 19.11.2021
Blå bog (fortsat)
Heino har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
02.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
17.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.12.2013 - 28.09.2017
Direktør
12.12.2013 - 28.09.2017
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor LINDAB A/S kunne fremvise et overskud på 90.195' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor 4-JUHLS HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 75' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 59.358' DKK (LINDAB A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 234.402' DKK (LINDAB A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 8.730' DKK (KLIMATEK VENTILATIONSMATERIEL A/S).
En af de forbindelser som går igen i Heino' netværk er Mette Brøndum.