Kim Sonny Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 30. aug. 2002 (22 år) |
Karrieren startede hos: | KRUNCH ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.138' DKK Atlas CPH ApS (2022) |
Største underskud: | -1.822' DKK Atlas Gruppen ApS (2021) |
Største egenkapital: | 7.815' DKK ROOMSERVICE DAGTILBUD ApS (2015) |
Største gæld: | 6.270' DKK Atlas Gilleleje aps (2023) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos Atlas Gilleleje aps (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af KIM & GRY HOLDING ApS (20 år) |
Seed: 2040529875
Det begyndte den dag i 2002 ved KRUNCH ApS i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Kim Sonny Rasmussen i 1 år 5 måneder, før fratrædelsen den 26. februar 2004.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 21. november 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KIM & GRY HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (12)
-
RESTAURATIONSSELSKABET AMAGER ApS
Via KIM & GRY HOLDING ApS -
ROOMSERVICE DAGTILBUD ApS
Via KIM & GRY HOLDING ApS -
AMAGER DELI ApS
Via KIM & GRY HOLDING ApS -
MICA SALIS KLINIKKEN ApS
Via KIM & GRY HOLDING ApS -
AMAGER SELSKABSLOKALER ApS
Via KIM & GRY HOLDING ApS -
SIFFONGROUP ApS
Via KIM & GRY HOLDING ApS -
Atlas Gruppen ApS
Via KIM & GRY HOLDING ApS -
Atlas Gilleleje aps
Via Atlas Gruppen ApS -
Atlas CPH ApS
Via Atlas Gruppen ApS -
Atlas Frederiksberg ApS
Via Atlas Gruppen ApS -
Socialteam ApS
Via Atlas Gruppen ApS -
Socialservice ApS
Via Atlas Gruppen ApS
Direktørposter (8)
-
KIM & GRY HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.09.2004 -
ROOMSERVICE DAGTILBUD ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.11.2007 -
AMAGER DELI ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.11.2007 -
MICA SALIS KLINIKKEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2011 -
SIFFONGROUP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2011 -
Atlas Gilleleje aps
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.04.2015 -
Atlas CPH ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.09.2018 -
Atlas Frederiksberg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.09.2018
Bestyrelsesposter (3)
-
Atlas Gilleleje aps
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2020 -
Atlas CPH ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2020 -
Atlas Frederiksberg ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 06.06.2021
Tidslinje (22)
-
AMAGER SELSKABSLOKALER ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.08.2024
Registreringsdato: 21.08.2024 -
Atlas Frederiksberg ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.06.2021
Registreringsdato: 06.06.2021 -
Atlas CPH ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2020
Registreringsdato: 01.01.2020
Blå bog (fortsat)
Kim har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer og Direktør
01.09.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
01.09.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
16.11.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
16.11.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Kim Sonny Rasmussen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KIM & GRY HOLDING ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 351' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Atlas Gruppen ApS (33,33%), som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Kim Sonny Rasmussen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Atlas CPH ApS landede et overskud på 3.138' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor KIM & GRY HOLDING ApS landede et underskud på 1.576' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.444' DKK (Atlas Gruppen ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.028' DKK (AMAGER DELI ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.238' DKK (SIFFONGROUP ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3.243' DKK (AMAGER DELI ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kim' netværk er Gry Pedersen.