Claus C Bendixen Møller
Erhvervsaktiv siden: | 24. feb. 1994 (30 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | LINDSNAKKE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 41.861' DKK B.M. Aabenraa A/S (2018-19) |
Største underskud: | -22.781' DKK Han Kjøbenhavn ApS (2023) |
Største egenkapital: | 143.026' DKK B.M. Aabenraa A/S (2020-21) |
Største gæld: | 33.037' DKK Han Kjøbenhavn ApS (2023) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos Han Kjøbenhavn ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BM AF 13.8.93 A/S (23 år 10 måneder) |
Seed: 114564945
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 1994 i LINDSNAKKE A/S som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Claus C Bendixen Møller i 6 år 8 måneder, inden stoppet d. 30. oktober 2000.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen investeringsselskaber. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 553' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
BM AF 13.8.93 A/S
Ejerandel: 25-33.33% -
B.M. Aabenraa A/S
Ejerandel: 15-19.99%
Bestyrelsesposter (2)
-
BM AF 13.8.93 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.10.2000 -
Han Kjøbenhavn ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.03.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
HKHOLDING ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.07.2024
Registreringsdato: 03.07.2024 -
Han Kjøbenhavn ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.03.2023
Registreringsdato: 07.03.2023 -
HKHOLDING ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.03.2023
Registreringsdato: 07.03.2023
Blå bog (fortsat)
Claus har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 30 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
07.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
30.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Bestyrelsesmedlem
07.03.2023 - 03.07.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
24.12.1997 - 31.03.2018
Bestyrelsesmedlem
30.10.2000 - Stadig aktiv
Ejer
14.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 29,97% -
Stifter og Ejer
02.06.2004 - 25.06.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor B.M. Aabenraa A/S fremviste et overskud på 41.861' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor B.M. Aabenraa A/S fremviste et underskud på 5.620' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Bent Møller.