Jesper Henkel
Erhvervsaktiv siden: | 21. feb. 2010 (14 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | K/S SH70 (Direktør) |
Største overskud: | 266.598' DKK CASA ApS (Nu: Nordstern ApS) (2021) |
Største underskud: | -157.415' DKK ASG Hamlet Holding ApS (2022) |
Største egenkapital: | 1.661.485' DKK ASG Hamlet Holding ApS (2022) |
Største gæld: | 1.154.773' DKK KPC HERNING ApS (Nu: Nordstern Herning ApS) (2017) |
Flest årsværk: | 94 årsværk hos CASA ApS (Nu: Nordstern ApS) (2016) |
Længste aktivitet: | Direktør af K/S SH70 (14 år 7 måneder) |
Seed: 1604297407
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2010 i K/S SH70 i hvervet som Direktør og Reel ejer. Hvervet som Direktør har Jesper Henkel nu besiddet i 14 år 7 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
I dag opererer virksomheden indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig aktiv men har indtil nu ikke aflagt sit første årsregnskab.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Henkel
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
HENKEL HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
Ejerforeningen 21-5 DK60 P/S
Ejerandel: 5-9.99%
Direktørposter (4)
-
K/S SH70
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.02.2010 -
HENKEL HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.05.2014 -
Komplementarselskabet Magnolieholm ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.11.2022 -
P/S Magnolieholm
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.11.2022
Bestyrelsesposter (2)
-
FORENINGEN ZOOS DYREFOND
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.05.2017 -
Ejerforeningen 21-5 DK60 P/S
Bestyrelsesmedlem (Medlem)Indtrådt: 15.01.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (63)
-
Ejerforeningen 21-5 DK60 P/S (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.01.2024
Registreringsdato: 15.01.2024 -
Ejerforeningen 21-5 DK60 P/S (Medlem)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.01.2024
Registreringsdato: 15.01.2024 -
NSF IV Woods Office Teglholmsgade I ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.12.2023
Registreringsdato: 30.12.2023
Blå bog (fortsat)
Jesper har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
15.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Direktør
30.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
30.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
14.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
22.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Jesper Henkel er desuden indehaver af holdingselskabet SH70 ApS (30% ejerskab). Gennem holdingselskabet SH70 ApS ejes der også andele i K/S SH70 (Fuldt ansvarlig deltager).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Jesper Henkel, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Jesper Henkel har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i Woods Nordhavn I ApS der præsenterede et overskud på 120.114' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem i FORENINGEN ZOOS DYREFOND der præsenterede et underskud på 37.022' DKK.
Jesper har i alt siddet i bestyrelsen hos 20 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 8 måneder fra 2014 til 2023 hos Selskabet af 03.07.2014 A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 120.114' DKK (Woods Nordhavn I ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 15.546' DKK (SH35 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.178.799' DKK (P/S Magnolieholm).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -12.733' DKK (SH35 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Michael Storgaard.