Dakhwaz Mostapha Tamidi
Erhvervsaktiv siden: | 11. jun. 2004 (20 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Magic Sun I/S v/Dakhwaz Tamidi og Rene Najmi (Ejer) |
Største overskud: | 452' DKK FRISØR HÅRLOKKEN ApS (Nu: DK Bolig ApS) (2017-18) |
Største underskud: | -735' DKK NKT Trading ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 463' DKK FRISØR HÅRLOKKEN ApS (Nu: DK Bolig ApS) (2017-18) |
Største gæld: | 2.422' DKK NKT Trading ApS (2019-20) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos NKT Trading ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af Cafe Campus AAU (13 år 1 måned) |
Seed: 428436221
Karrieren i erhvervslivet startede i 2004 ved Magic Sun I/S v/Dakhwaz Tamidi og Rene Najmi (tidligere Magic Sun I/S v/Dakhwaz Tamidi og Rene Najmi) i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren René Said El Najmi at Dakhwaz Mostapha Tamidi stiftede Magic Sun I/S v/Dakhwaz Tamidi og Rene Najmi den dag i juni 2004. Rollen som Ejer og Stifter bestred Dakhwaz i 9 måneder, før stoppet den 31. marts 2005.
Virksomheden opererede indenfor sol-, motions- og helsecentre mv.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. marts 2005.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Cafe Campus AAU
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
DT INVEST GROUP HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
DK Bolig ApS
Via DT INVEST GROUP HOLDING ApS -
Træk nr. nu ApS
Via DT INVEST GROUP HOLDING ApS -
FMC-Trade ApS
Via DT INVEST GROUP HOLDING ApS
Direktørposter (4)
-
DT INVEST GROUP HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.07.2013 -
DK Bolig ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.07.2013 -
Træk nr. nu ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2016 -
FMC-Trade ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.08.2024
Repræsentant (1)
-
Ejerforeningen Danmarksgade 53
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 16.06.2022
Tidslinje (21)
-
FMC-Trade ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.08.2024
Registreringsdato: 20.08.2024 -
FMC-Trade ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.04.2023
Registreringsdato: 21.04.2023 -
FMC-Trade ApS
Fratrådt som direktørDato: 18.04.2023
Registreringsdato: 18.04.2023
Blå bog (fortsat)
Dakhwaz har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
16.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
20.12.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
10.07.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
10.07.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.09.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Dakhwaz Mostapha Tamidi er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn DT INVEST GROUP HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -16' DKK. Gennem holdingselskabet DT INVEST GROUP HOLDING ApS har Dakhwaz derfor også andele i DK Bolig ApS (100%), Træk nr. nu ApS (100%) og FMC-Trade ApS (33.34-49.99%).
Du kan se koncerndiagram for Dakhwaz Mostapha Tamidi, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor FRISØR HÅRLOKKEN ApS (Nu: DK Bolig ApS) kunne fremvise et overskud på 452' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor NKT Trading ApS kunne fremvise et underskud på 735' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Dakhwaz' netværk er Dennis Gade Pedersen.