Per Nørgaard
Erhvervsaktiv siden: | 28. dec. 1995 (28 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | COPENHAGEN STEEL BAND ApS (Direktør) |
Største overskud: | 116.942' DKK GK AKTIE 1 A/S (Nu: A/S TYSKE METROPOLER) (2017) |
Største underskud: | -4.165' DKK Organicum Biomass Ørbæk ApS (2017-18) |
Største egenkapital: | 145.858' DKK GK AKTIE 1 A/S (Nu: A/S TYSKE METROPOLER) (2016) |
Største gæld: | 18.882' DKK Organicum Biomass Ørbæk ApS (2020) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos Organicum Biomass Ørbæk ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Boliginvest Mikkel Bryggers Gade 3-5 Kbh (11 år 3 måneder) |
Seed: 211326115
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 1995 i COPENHAGEN STEEL BAND ApS med titlen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Per Nørgaard i 5 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 1. juli 2001.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor engroshandel med indspillede videoer, cd'er, dvd'er mv.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 kunne vise et overskud på 28' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 7. maj 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FOKU2 Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Familien Bjørn 2 Holding ApS
Via FOKU2 Holding ApS -
Organicum Biomass Ørbæk ApS
Via Familien Bjørn 2 Holding ApS
Tidslinje (43)
-
Foku2 Holding ApS (Nu: FOKU2 Holding ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 20.12.2019
Registreringsdato: 20.12.2019 -
ATENTO A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.09.2014
Registreringsdato: 02.09.2014 -
CECA FINANS ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.08.2014
Registreringsdato: 22.08.2014
Blå bog (fortsat)
Per har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
20.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
11.04.2022 - 11.04.2022
Reel ejer
12.04.2022 - 18.04.2022
Reel ejer
24.02.2023 - 31.05.2023
Reel ejer
01.06.2023 - 07.04.2024
Reel ejer
08.04.2024 - 23.07.2024
Ejerandel: 31,67% -
Reel ejer
01.02.2020 - 17.02.2020
Reel ejer
18.02.2020 - 11.06.2021
Ejerandel: 40% -
Bestyrelsesmedlem
23.08.2012 - 02.09.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
14.03.2006 - 22.08.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Per Nørgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn FOKU2 Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 60' DKK. Igennem holdingselskabet FOKU2 Holding ApS har Per derfor også ejerandele i Familien Bjørn 2 Holding ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Per Nørgaard, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Foku2 Holding ApS (Nu: FOKU2 Holding ApS) kunne offentliggøre et overskud på 715' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 715' DKK (Foku2 Holding ApS (Nu: FOKU2 Holding ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 843' DKK (Organicum Biomass Ørbæk ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.407' DKK (Organicum Biomass Ørbæk ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 60' DKK (Foku2 Holding ApS (Nu: FOKU2 Holding ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Cuihua Fredskov.