Henri Irming Holler
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2004 (20 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Queen's Pub & Sport (Ejer) |
Største overskud: | 230' DKK Queen's Skjern ApS (2018) |
Største underskud: | -159' DKK Queen's Skjern ApS (2023) |
Største egenkapital: | 180' DKK Queen's Skjern ApS (2018) |
Største gæld: | 692' DKK Queen's Skjern ApS (2021) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Queen's Skjern ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Queen's Pub & Sport (11 år 2 måneder) |
Seed: 682297682
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2004 ved Queen's Pub & Sport (tidligere Xtream-Fun.com v/Henri Holler) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Henri Irming Holler der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Henri i 11 år 2 måneder, før fratrædelsen den 31. august 2015.
Virksomheden opererede indenfor branchen cafeér, værtshuse, diskoteker mv.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 29. september 2015.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
LLTH Holding ApS
Ejerandel: 100% -
Pub & Dance ApS
Ejerandel: 90-99.99%Nyt selskab
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Queen's Skjern ApS
Via LLTH Holding ApS
Direktørposter (3)
-
LLTH Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.10.2020 -
Queen's Skjern ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.03.2023 -
Pub & Dance ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.09.2024 Ny
Ejendomme (1)
Tidslinje (23)
-
Pub & Dance ApS (90-99.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 17.09.2024
Registreringsdato: 17.09.2024 -
Pub & Dance ApS
Tilknyttet som direktørDato: 17.09.2024
Registreringsdato: 17.09.2024 -
Jysk Bolig Investering ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.06.2023
Registreringsdato: 20.06.2023
Blå bog (fortsat)
Henri har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
17.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 90% -
Stifter, Ejer og Direktør
28.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
08.03.2023 - 14.03.2023
Direktør
08.03.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
15.03.2023 - 13.12.2023
Reel ejer
14.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
14.04.2023 - 20.06.2023
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Direktør og Ejer
30.04.2018 - 22.10.2019
Ejerandel: 100%
Henri Irming Holler er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LLTH Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -83' DKK. Igennem sit holdingselskab LLTH Holding ApS har Henri dermed også ejerandele i Queen's Skjern ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Henri Irming Holler, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Queen's Skjern ApS fremviste et underskud på 159' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 159' DKK (Queen's Skjern ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -83' DKK (JaTak Skjern ApS (Nu: LLTH Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -108' DKK (Queen's Skjern ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henri' netværk er Maria Trier Wittendorf.