Troels Ladefoged Hedelund
Erhvervsaktiv siden: | 15. jun. 2004 (20 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Com:Trade I/S v/T Andersen & K Larsen (Ejer) |
Største overskud: | 19' DKK Dromo IVS (Nu: Dromo ApS) (2021) |
Største underskud: | -1' DKK Dromo IVS (Nu: Dromo ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 55' DKK Dromo IVS (Nu: Dromo ApS) (2021) |
Største gæld: | 446' DKK Dromo IVS (Nu: Dromo ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Siljelund (9 år 1 måned) |
Seed: 451837465
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2004 hos Com:Trade I/S v/T Andersen & K Larsen (tidligere Com True v/T Andersen&K Larsen) i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Krishan Suresh Larsen at Troels Ladefoged Hedelund stiftede Com:Trade I/S v/T Andersen & K Larsen den dag i juni 2004. Titlen som Ejer og Stifter havde Troels i 1 år, inden stoppet den 30. juni 2005.
Virksomheden specialiserede sig indenfor anden detailhandel bortset fra butikshandel. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. juni 2005.
Direkte ejede Selskaber (2)
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
DANEXPLORE ApS
Via Dromo ApS
Direktørposter (1)
-
Dromo ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.11.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
Dromo ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 27.11.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Dromo I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 05.12.2018
Registreringsdato: 05.12.2018 -
Dromo IVS (Nu: Dromo ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.11.2018
Registreringsdato: 27.11.2018 -
Dromo IVS (Nu: Dromo ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 27.11.2018
Registreringsdato: 27.11.2018
Blå bog (fortsat)
Troels har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 2 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
28.07.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Reel ejer
27.11.2018 - 17.08.2020
Ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
27.11.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
18.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
12.11.2018 - 05.12.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
15.06.2004 - 30.06.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Troels Ladefoged Hedelund er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Dromo ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 54' DKK. Gennem sit holdingselskab Dromo ApS har Troels dermed også andele i DANEXPLORE ApS (10-14.99%).
Du kan se koncerndiagram for Troels Ladefoged Hedelund, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Dromo IVS (Nu: Dromo ApS) landede et overskud på 19' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Dromo IVS (Nu: Dromo ApS) landede et underskud på 1' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Troels' netværk er Rasmus Lillemose Nicolaisen.