Jørgen Beck
Erhvervsaktiv siden: | 22. aug. 2005 (19 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | SCANION ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 462' DKK SCANION ApS (2022-23) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 594' DKK SCANION ApS (2022-23) |
Største gæld: | 809' DKK SCANION ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos SCANION ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af LØKKEMARKENS MØLLELAUG I/S (8 år 9 måneder) |
Seed: 348611353
Det startede i 2005 hos SCANION ApS (tidligere SCAN-ION ApS) i rollen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Jørgen Beck i 7 år 6 måneder, før stoppet d. 22. februar 2013.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor fremstilling af andet elektrisk udstyr. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 som viste et overskud på 462' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LØKKEMARKENS MØLLELAUG I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Beckshus (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 09.03.2019
Registreringsdato: 09.03.2019 -
Beckshus (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.02.2017
Registreringsdato: 01.02.2017 -
LØKKEMARKENS MØLLELAUG I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2016
Registreringsdato: 01.01.2016
Blå bog (fortsat)
Jørgen har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
01.02.2017 - 09.03.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
22.08.2005 - 22.02.2013
Direktør
01.10.2010 - 22.02.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Jørgen' netværk er Frank Vilhelmsen.