Michael Ejby Bjørnvig
Erhvervsaktiv siden: | 10. aug. 2004 (20 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | AALBORG ENGINEERING HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 63.739' DKK J. A. PLASTINDUSTRI A/S (Nu: J. A. PLASTINDUSTRI ApS) (2021) |
Største underskud: | -71.284' DKK SkyBrands Holding A/S (2021) |
Største egenkapital: | 208.691' DKK J. A. PLASTINDUSTRI A/S (Nu: J. A. PLASTINDUSTRI ApS) (2023) |
Største gæld: | 250.958' DKK Veqirp 1 ApS (Nu: Trendhim Group ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 91 årsværk hos TRENDHIM ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af EJBY HOLDING ApS (12 år 2 måneder) |
Seed: 1828850815
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2004 ved AALBORG ENGINEERING HOLDING A/S som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Michael Ejby Bjørnvig i 5 år 7 måneder, før fratrædelsen den 8. april 2010.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 kunne fremvise et underskud på 4.670' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 6. april 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
EJBY HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
MAULUND A/S
Via EJBY HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
EJBY HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.10.2017
Bestyrelsesposter (11)
-
TRENDHIM ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.01.2021 -
VALEUR A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.10.2020 -
RAASDAL TRADING ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 14.09.2022 -
MAULUND A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 06.06.2023 -
STRUCT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.10.2023 -
Trendhim Group ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.01.2021 -
Valeur Group A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.06.2021 -
Valeur Customer Service A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.07.2021 -
Flex HoldCo ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.08.2023 -
Flex MidCo ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.10.2023 -
Raasdal DE Invest ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 14.09.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (61)
-
LastObject ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.09.2024
Registreringsdato: 02.09.2024 -
Trendcover.dk ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.04.2024
Registreringsdato: 10.04.2024 -
Workwear Group ApS (Nu: TSAL Holding ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.12.2023
Registreringsdato: 01.12.2023
Blå bog (fortsat)
Michael har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
05.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.06.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Bestyrelsesmedlem
14.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Michael Ejby Bjørnvig har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved TRENDHIM ApS der præsenterede et overskud på 40.806' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved SkyBrands Holding A/S der præsenterede et underskud på 71.284' DKK.
Michael har i alt siddet i bestyrelsen hos 33 forskellige selskaber (heraf 21 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 11 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 7 måneder fra 2004 til 2010 hos AALBORG ENGINEERING HOLDING A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 61.541' DKK (J. A. PLASTINDUSTRI A/S (Nu: J. A. PLASTINDUSTRI ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 21.935' DKK (Veqirp 1 ApS (Nu: Trendhim Group ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 208.691' DKK (J. A. PLASTINDUSTRI A/S (Nu: J. A. PLASTINDUSTRI ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 632' DKK (MODUL RETAIL SOLUTIONS A/S (Nu: Selskabet af 4. december 2023 A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Rikke Røjgaard Pedersen.