Karsten Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 20. mar. 1986 (38 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | NØRAGER SNEDKERI ApS (Direktør) |
Største overskud: | 104' DKK NØRAGER VANDREHJEM ApS (Nu: NØRAGER FERIELEJLIGHEDER APS) (2015) |
Største underskud: | -474' DKK NØRAGER SOGNS BEBOERFORENINGS DRIFTSSELSKAB ApS (Nu: Min Købmand Nørager ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 1.484' DKK Nørager Invest ApS (2021-22) |
Største gæld: | 3.708' DKK NØRAGER VANDREHJEM ApS (Nu: NØRAGER FERIELEJLIGHEDER APS) (2023) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos NØRAGER SOGNS BEBOERFORENINGS DRIFTSSELSKAB ApS (Nu: Min Købmand Nørager ApS) (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af Min Købmand Nørager ApS (16 år 9 måneder) |
Seed: 1485528108
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 1986 hos NØRAGER SNEDKERI ApS i rollen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Karsten Jensen i 2 år 10 måneder, før stoppet d. 26. januar 1989.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1989 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 12. december 1989.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Nørager Invest ApS
Ejerandel: 5-9.99%
Bestyrelsesposter (2)
-
NØRAGER SOGNS BEBOERFORENINGS UDVIKLINGSSELSKAB ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.06.2024 -
Nørager Invest ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.11.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (23)
-
NØRAGER SOGNS BEBOERFORENINGS UDVIKLINGSSELSKAB ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.06.2024
Registreringsdato: 21.06.2024 -
SPAR NØRAGER ApS (Nu: Min Købmand Nørager ApS)
Fratrådt som direktørDato: 18.08.2022
Registreringsdato: 18.08.2022 -
NØRAGER SOGNS BEBOERFORENINGS DRIFTSSELSKAB ApS (Nu: Min Købmand Nørager ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.08.2022
Registreringsdato: 18.08.2022
Blå bog (fortsat)
Karsten har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
25.11.2021 - Stadig aktiv
Ejer
18.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Reel ejer
31.10.2005 - 16.08.2022
Ejer
31.10.2005 - 16.08.2022
Bestyrelsesmedlem
14.01.2008 - 18.08.2022
Direktør
20.03.2014 - 18.08.2022
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Stifter, Ejer og Direktør
19.03.2009 - 13.06.2022
Reel ejer
19.03.2009 - 01.05.2022
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
25.05.2011 - 20.03.2014
Bestyrelsesmedlem
21.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.07.2004 - 30.06.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor NØRAGER VANDREHJEM ApS (Nu: NØRAGER FERIELEJLIGHEDER APS) kunne fremvise et overskud på 104' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor NØRAGER SOGNS BEBOERFORENINGS DRIFTSSELSKAB ApS (Nu: Min Købmand Nørager ApS) kunne fremvise et underskud på 474' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 32' DKK (NØRAGER SOGNS BEBOERFORENINGS UDVIKLINGSSELSKAB ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 249' DKK (NØRAGER VANDREHJEM ApS (Nu: NØRAGER FERIELEJLIGHEDER APS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.384' DKK (Nørager Invest ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -529' DKK (KOEFOED MØBLER A/S).
En af de forbindelser som går igen i Karsten' netværk er Ib Christensen.