Tina Holm Møller
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2004 (20 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Helle Smidt Christensen I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (6 måneder) |
Seed: 1900393485
Karrieren som erhvervsleder startede i 2004 i Helle Smidt Christensen I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Helle Smidt Gori at Tina Holm Møller stiftede Helle Smidt Christensen I/S den dag i august 2004. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Tina i 1 måned, før fratrædelsen d. 30. september 2004.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen private husholdninger med ansat medhjælp. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. september 2004.
Tidslinje (4)
-
Tina Holm Møller (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.2008
Registreringsdato: 30.09.2008 -
Tina Holm Møller (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 25.03.2008
Registreringsdato: 25.03.2008 -
Helle Smidt Christensen I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.2004
Registreringsdato: 30.09.2004
Blå bog (fortsat)
Tina har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 1 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
29.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
25.03.2008 - 30.09.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.08.2004 - 30.09.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager