Henrik Nyland Kjær
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2004 (20 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Kjaer-data v/Henrik Kjær Jacobsen (Ejer) |
Største overskud: | 14.614' DKK SEASAT A/S (2015-16) |
Største underskud: | -4.419' DKK KJAER DATA HOLDING ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 11.984' DKK SEASAT A/S (2015-16) |
Største gæld: | 20.522' DKK SEASAT A/S (2017-18) |
Flest årsværk: | 28 årsværk hos KJAER DATA ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af KJAER DATA HOLDING ApS (17 år) |
Seed: 1509397277
Det begyndte den dag i 2004 ved Kjaer-data v/Henrik Kjær Jacobsen i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Henrik Nyland Kjær der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Henrik i 4 år 6 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2008.
Virksomheden opererede indenfor branchen computerprogrammering. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KJAER DATA HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
SEASAT A/S
Via KJAER DATA HOLDING ApS -
KJAER DATA ApS
Via SEASAT A/S
Direktørposter (1)
-
KJAER DATA HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.12.2018
Bestyrelsesposter (2)
-
KJAER DATA ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.03.2010 -
SEASAT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.05.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
SEASAT A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.05.2024
Registreringsdato: 06.05.2024 -
KJAER DATA HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.12.2018
Registreringsdato: 12.12.2018 -
KJAER DATA HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.11.2018
Registreringsdato: 30.11.2018
Blå bog (fortsat)
Henrik har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 3 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
06.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via KJAER DATA HOLDING ApS -
Direktør
26.09.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
05.03.2010 - 01.05.2024
Bestyrelsesmedlem
05.03.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
26.09.2007 - 30.11.2018
Ejer
26.09.2007 - Stadig aktiv
Direktør
12.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.2004 - 31.12.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Henrik Nyland Kjær er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KJAER DATA HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -3.740' DKK. Gennem sit holdingselskab KJAER DATA HOLDING ApS har Henrik dermed også andele i SEASAT A/S (15-19.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Henrik Nyland Kjær, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor KJAER DATA ApS landede et overskud på 2.193' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor KJAER DATA HOLDING ApS landede et underskud på 4.419' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 41' DKK (KJAER DATA ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 138' DKK (KJAER DATA HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på -3.169' DKK (KJAER DATA ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -3.740' DKK (KJAER DATA HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Christian Bassø Majgaard Nielsen.