Bente Echberg
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2004 (20 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Bente Echberg (Ejer) |
Største overskud: | 23.339' DKK BME ApS (2017) |
Største underskud: | -4.220' DKK BME ApS (2022) |
Største egenkapital: | 27.040' DKK BME ApS (2021) |
Største gæld: | 18.361' DKK BME ApS (2019) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos IME Technology ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af Bente Echberg (14 år 6 måneder) |
Seed: 246277737
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2004 hos Bente Echberg (tidligere Bente Echberg Petersen) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Bente Echberg der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Bente i 14 år 6 måneder, inden stoppet den 31. december 2018.
Virksomheden specialiserede sig indenfor dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2018 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BME 2017 Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
BME ApS
Via BME 2017 Holding ApS -
LAMMEFJORDENS GRØNTSAGSCENTRAL ApS
Via BME ApS
Direktørposter (3)
-
BME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.01.2017 -
LAMMEFJORDENS GRØNTSAGSCENTRAL ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.06.2017 -
BME 2017 Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.01.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (22)
-
HANDELS- OG INDUSTRIFIRMAET IME ApS
Fratrådt som direktørDato: 27.11.2021
Registreringsdato: 27.11.2021 -
BAE ApS
Fratrådt som direktørDato: 26.11.2021
Registreringsdato: 26.11.2021 -
IME Technology ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.02.2021
Registreringsdato: 01.02.2021
Blå bog (fortsat)
Bente har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
25.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
27.01.2020 - 27.11.2021
Ejerandel: 51% -
Ejer og Direktør
12.06.2017 - 27.11.2021
Reel ejer
12.06.2017 - 13.06.2017
Reel ejer
29.09.2017 - 27.11.2021
Ejerandel: 51% -
Reel ejer og Direktør
10.07.2018 - 26.11.2021
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.2004 - 31.12.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bente Echberg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BME 2017 Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 24.561' DKK. Gennem sit holdingselskab BME 2017 Holding ApS har Bente dermed også andele i BME ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Bente Echberg, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor BME ApS landede et overskud på 23.339' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor BME ApS landede et underskud på 4.220' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.371' DKK (BME ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5' DKK (BAE ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 24.819' DKK (BME ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 33' DKK (BAE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bente' netværk er Finn Petersen.