Nils Trier
Erhvervsaktiv siden: | 6. feb. 1998 (26 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | FONOGRAMSELSKABET REPLAY RECORDS ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 28.316' DKK SPÆNCOM A/S (2017) |
Største underskud: | -31.775' DKK SPÆNCOM A/S (2021) |
Største egenkapital: | 166.719' DKK SPÆNCOM A/S (2018) |
Største gæld: | 415.067' DKK SPÆNCOM A/S (2021) |
Flest årsværk: | 560 årsværk hos SPÆNCOM A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af K/S EE - REMSCHEID (15 år 9 måneder) |
Seed: 1312612971
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 1998 i FONOGRAMSELSKABET REPLAY RECORDS ApS i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Nils Trier i 4 måneder, inden stoppet d. 1. juli 1998.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1998 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 1. juli 1998.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET FREDERICIA I ApS
Ejerandel: 15-19.99% -
KOMPLEMENTARSELSKABET EE - REMSCHEID ApS
Ejerandel: 5-9.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
K/S FREDERICIA - VESTERBALLEVEJ
Via KOMPLEMENTARSELSKABET FREDERICIA I ApS -
K/S EE - REMSCHEID
Via KOMPLEMENTARSELSKABET EE - REMSCHEID ApS
Bestyrelsesposter (3)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET FREDERICIA I ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.08.2011 -
K/S FREDERICIA - VESTERBALLEVEJ
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.08.2011 -
SAX-TRANS A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.12.2021
Tidslinje (25)
-
SPÆNCOM A/S
Fratrådt som direktørDato: 11.06.2023
Registreringsdato: 11.06.2023 -
SPÆNCOM A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.04.2023
Registreringsdato: 01.04.2023 -
SAX-TRANS A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.12.2021
Registreringsdato: 30.12.2021
Blå bog (fortsat)
Nils har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
10.08.2011 - Stadig aktiv
Ejer
09.01.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Ejer
30.12.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Ejer
30.12.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 6,25% -
Direktør
01.04.2023 - 11.06.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.06.2021 - 29.12.2021
Bestyrelsesmedlem
30.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Nils Trier har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem i SAX-TRANS A/S der præsenterede et overskud på 4.971' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem i K/S FREDERICIA - VESTERBALLEVEJ der præsenterede et underskud på 10.881' DKK.
Nils har i alt siddet i bestyrelsen hos 9 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 13 år 1 måned fra 2011 til i dag hos KOMPLEMENTARSELSKABET FREDERICIA I ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 8.055' DKK (SPÆNCOM A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 7' DKK (KOMPLEMENTARSELSKABET FREDERICIA I ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 124.334' DKK (SPÆNCOM A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -17.571' DKK (K/S FREDERICIA - VESTERBALLEVEJ).
En af de forbindelser som går igen i Nils' netværk er Lars Koors.