Christoffer Mogens Melchior
Erhvervsaktiv siden: | 2. nov. 1977 (46 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | S.P.F. GRISE AF 1/1 1977 ApS (Ejer) |
Største overskud: | 3.775' DKK STENSBYGAARD HOLDING A/S (2023) |
Største underskud: | -6.501' DKK STENSBYGAARD HOLDING A/S (2022) |
Største egenkapital: | 80.228' DKK STENSBYGAARD HOLDING A/S (2017) |
Største gæld: | 1.493' DKK STENSBYGAARD AKTIESELSKABET AF 18. MAJ 1956 (2023) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos STENSBYGAARD AKTIESELSKABET AF 18. MAJ 1956 (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af S.P.F. GRISE AF 1/1 1977 ApS (46 år 10 måneder) |
Seed: 227282693
Karrieren som erhvervsleder startede for nu meget længe siden i S.P.F. GRISE AF 1/1 1977 ApS i rollen som Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør. Christoffer Mogens Melchior købte en del af virksomheden d. 2. november 1977 og fik dermed en ejerandel på 5-9.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Christoffer af: Peter Nicolai Fabricius Melchior, Jonas Herman Melchior, Tofa Louise Nadelmann og 5 andre personer. Hvervet som Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør har Christoffer nu bestreddet i 46 år 10 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Her mere end 46 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 195' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
S.P.F. GRISE AF 1/1 1977 ApS
Ejerandel: 5-9.99% -
CM Holding 2022 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Ambassador 1867 ApS
Via CM Holding 2022 ApS
Direktørposter (3)
-
CM Holding 2022 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2022 -
S.P.F. GRISE AF 1/1 1977 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2010 -
Ambassador 1867 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.12.2022
Bestyrelsesposter (4)
-
STENSBYGAARD HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.09.2008 -
Stensbygaard Landbrug A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.06.2016 -
S.P.F. GRISE AF 1/1 1977 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.05.2007 -
STENSBYGAARD AKTIESELSKABET AF 18. MAJ 1956
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.04.2006
Ejendomme (4)
Tidslinje (15)
-
Ambassador 1867 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 29.12.2022
Registreringsdato: 29.12.2022 -
Ambassador 1867 ApS
Fratrådt som direktørDato: 28.12.2022
Registreringsdato: 28.12.2022 -
Ambassador 1867 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 19.12.2022
Registreringsdato: 19.12.2022
Blå bog (fortsat)
Christoffer har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 46 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
12.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.09.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.04.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
02.11.1977 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
26.05.2007 - Stadig aktiv
Direktør
01.03.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99%
Christoffer Mogens Melchior er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CM Holding 2022 ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.196' DKK. Gennem holdingselskabet CM Holding 2022 ApS har Christoffer derfor også andele i Ambassador 1867 ApS (50-66.65%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Christoffer Mogens Melchior, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor S.P.F. GRISE AF 1/1 1977 ApS kunne fremvise et overskud på 310' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor S.P.F. GRISE AF 1/1 1977 ApS kunne fremvise et underskud på 866' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.775' DKK (STENSBYGAARD HOLDING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.481' DKK (STENSBYGAARD AKTIESELSKABET AF 18. MAJ 1956).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 72.696' DKK (STENSBYGAARD HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 616' DKK (Ambassador 1867 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Christoffer' netværk er Alison Marie Frazer Riegels Melchior.